Despacho (extracto) n.º 18249/2010
Por despacho de 3 de Setembro de 2010 do Presidente em Exercício do Instituto Politécnico de Leiria, José Manuel Silva, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Sílvia Carmen Feliciano Jorge, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Por despacho de 9 de Setembro de 2010 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques, no uso de competência delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Daniel Ricardo Simões de Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 26 de Novembro de 2010;
Daniel Ricardo Simões de Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 28 de Fevereiro de 2011 a 13 de Maio de 2011;
Rita Margarida dos Santos Francisco, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Edite Pereira Vieira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Pedro Jorge Bargão Rodrigues, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Luís Miguel Eva Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
André Mirante Alves, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Vanda Cristina Barrocas Varela, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
José Emanuel Nunes Vital, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Etelvina Rosário Silva Lima, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Ana Paula da Conceição Pereira, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Tiago Alexandre Lopes Rosa Lino, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Ana Patrícia Bandeirinha Meneses Lopes, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 20 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Hugo Sérgio Sousa Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Débora Lucília Santo Franco, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Adélia Conceição Rodrigues, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Iracema Filomena Diogo, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Hélio Filipe dos Santos Raimundo, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 13 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Daniela Nazário Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 29 de Outubro de 2010;
Por despacho de 16 de Setembro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Gabriel José Lopes Nunes Jesus, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Maria da Luz Soeiro Godinho, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Patrícia da Silva Santos Pedrosa, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 29 de Outubro de 2010;
Patrícia da Silva Santos Pedrosa, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 13 de Dezembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Carla Sofia Coutinho Marques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 26 de Novembro de 2010;
Carla Sofia Coutinho Marques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 28 de Fevereiro de 2011 a 13 de Maio de 2011;
Diana Carvalho de Sousa Anselmo, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 29 de Outubro de 2010;
Maria de Fátima das Neves Júlio Duarte, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 26 de Novembro de 2010;
Maria de Fátima das Neves Júlio Duarte, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 28 de Fevereiro de 2011 a 13 de Maio de 2011;
Joana Sofia das Neves Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 29 de Outubro de 2010;
Andreia Filipa Matos Lourenço, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 29 de Outubro de 2010;
Lídia Maria Amoreira Gaspar Gomes, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Jorge Manuel Marques Cordeiro da Costa, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 16 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Filipa de Carvalho Soares, professor adjunto convidado, em regime tempo integral - de 16 de Setembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Cláudia Patrícia Mendes Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Setembro de 2010 a 29 de Outubro de 2010;
Manuel António Santos Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 12 de Novembro de 2010;
Manuel António Santos Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2011 a 30 de Abril de 2011;
Por despacho de 23 de Setembro de 2010 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques, no uso de competência delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Vítor Manuel Figueiral Correia, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 2 de Novembro de 2010 a 10 de Dezembro de 2010;
Maria Adelaide David Mendes, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 29 de Novembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Maria Adelaide David Mendes, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 16 de Maio de 2011 a 8 de Julho de 2011;
Olga Alexandra Carreira Pires, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 2 de Novembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Por despacho de 30 de Setembro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Carina Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 29 de Novembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Carina Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 16 de Maio de 2011 a 8 de Julho de 2011;
Paula Cristina de Sousa Perdigão, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 30 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Luísa Manuela Machado Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Outubro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Por despacho de 14 de Outubro de 2010 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques, no uso de competência delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
José Miguel de Jesus Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 2 de Novembro de 2010 a 10 de Dezembro de 2010;
Ondina Maria Soares Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 13 de Dezembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Helena Maria da Silva Alves, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 29 de Novembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Helena Maria da Silva Alves, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 16 de Maio de 2011 a 8 de Julho de 2011;
César Faustino Martins Alves, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 29 de Novembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
César Faustino Martins Alves, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 16 de Maio de 2011 a 8 de Julho de 2011;
Por despacho de 21 de Outubro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Ângela Filipa do Couto Jorge, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 13 de Dezembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Mónica Franco Silva Elias, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 2 de Novembro de 2010 a 10 de Dezembro de 2010;
Sara Vasques Pires, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 2 de Novembro de 2010 a 10 de Dezembro de 2010;
Por despacho de 28 de Outubro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Maria João Martiniano da Mata, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 2 de Novembro de 2010 a 10 de Dezembro de 2010;
Por despacho de 4 de Novembro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Sandra Carolina Alves Brochado, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 29 de Novembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Sandra Carolina Alves Brochado, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 16 de Maio de 2011 a 8 de Julho de 2011;
Por despacho de 11 de Novembro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Helena Maria Ribeiro de Matos Luís, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 29 de Novembro de 2010 a 4 de Fevereiro de 2011;
Helena Maria Ribeiro de Matos Luís, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 16 de Maio de 2011 a 8 de Julho de 2011;
30 de Novembro de 2010. - O Presidente do IPL, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
204016047