Despacho (extracto) n.º 18247/2010
Por despacho de 25 de Fevereiro de 2010 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques, no uso de competência delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Salmo Faria, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Ângela Filipa do Couto Jorge, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 19 de Abril de 2010 a 18 de Maio de 2010;
Manuel António Santos Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 30 de Abril de 2010;
André Mirante Alves, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Por despacho de 26 de Fevereiro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Luís Filipe dos Santos Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
João José Paulo Silva Bem, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Samuel Alexandre de Almeida Honório, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Fernando Manuel Gonçalves Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Dânia Catarina da Silva Morgado Filipe, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Fernando Guerra de Jesus Bastos, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Paulo Emanuel Pereira Lopes, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Maria Joaquina Marques Sanganha, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Sandra Maria Bregieiro dos Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
António José Mendes Lopes, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Manuel Carlos Sousa, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Inês de Oliveira Pereira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Ana Raquel Ferreira Rosa, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Cristina Sofia Gonçalves Casado, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Isabel Pedrosa Domingues, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Olga Alexandra Carreira Pires, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 28 de Maio de 2010;
Maria Manuela de Sousa Oliveira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 16 de Abril de 2010;
Sílvia Gonzaga da Silva Santos, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Teresa Paula Gameiro Pompeu Mendes, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Daniela Nazário Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Ondina Maria Soares Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 16 de Abril de 2010;
Vítor José Ramos Guilherme, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Maria Emília de Sousa Ferreira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Sara Vasques Pires, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Rita Faro Martins, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Cidália Maria Brito dos Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Elsa Maria Roque Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Maria de Fátima das Neves Júlio Duarte, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 14 de Maio de 2010;
Carla Sofia Coutinho Marques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 14 de Maio de 2010;
Margarida Teodora Sardinha do Carmo, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Paula Maria Santos da Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
João do Fetal Prior, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Sílvia dos Santos Fanha, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Lídia Maria Moreira Gaspar Gomes, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Teresa de Jesus de Almeida Peralta, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Florbela Rama Cavaleiro, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Emanuel Antunes de Oliveira, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Patrícia Silva Santos Pedrosa, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 16 de Abril de 2010;
Patrícia Silva Santos Pedrosa, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 31 de Maio de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Rita Margarida Dourado Marques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Maria da Soledade Rodrigues Lourenço, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Por despacho de 11 de Março de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Ana Cristina Lopes Tralhão, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 8 de Março de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Por despacho de 18 de Março de 2010 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques, no uso de competência delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Hugo Sérgio Sousa Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 12 de Abril de 2010 a 11 de Junho de 2010;
César Faustino Martins Alves, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 17 de Maio de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Daniel Ricardo Simões de Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 5 de Abril de 2010 a 14 de Maio de 2010;
Por despacho de 8 de Abril de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Iracema Filomena Diogo, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 12 de Abril de 2010 a 11 de Junho de 2010;
Por despacho de 15 de Abril de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Vítor Manuel Figueiral Correia, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 19 de Abril de 2010 a 28 de Maio de 2010;
Andreia Filipa de Matos Lourenço, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 19 de Abril de 2010 a 28 de Maio de 2010;
José Miguel de Jesus Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 19 de Abril de 2010 a 28 de Maio de 2010;
Por despacho de 22 de Abril de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Ana Luísa de Lemos Seguro Roque, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 20 de Abril de 2010 a 31 de Julho de 2010;
Por despacho de 12 de Maio de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Margarida Maria Ribeiro Marques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 17 de Maio de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Angélica Fernandes de Sousa, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 17 de Maio de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Helena Maria Ferreira Ribeiro de Matos Luís, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 17 de Maio de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Ana Maria Silva Ferreira Oliveira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 17 de Maio de 2010 a 11 de Junho de 2010;
Sandra Catarina Alves Brochado, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 17 de Maio de 2010 a 11 de Junho de 2010;
Dina Maria Filipe Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 17 de Maio de 2010 a 11 de Junho de 2010;
Carlos José Sapateiro Vieira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 17 de Maio de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Por despacho de 20 de Maio de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Nuno Miguel Marques das Neves, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Paulo Jorge de Jesus Martinho, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Diana Carvalho de Sousa Anselmo, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 31 de Maio de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Vítor Manuel Lourenço Barata, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Cristina Maria da Silva Vinagre, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Vânia Filipa Moleirinho Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Filipa Isabel de Matos Marques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Paulo Miguel Santos Tocha, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Sara Rita da Fonseca Bernardo, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Vânia Filipa Vieira de Sousa, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Ana Maria Pereira Marques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
António Emanuel Morais Costa, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Joana Filipa da Conceição Ribeiro, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Joana Sofia das Neves Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 31 de Maio de 2010 a 9 de Julho de 2010;
João Paulo Lavos de Morais, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Helena Maria da Silva Alves, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Teresa Margarida Gaspar Esgaio, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Por despacho de 9 de Junho de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Sofia da Silva Matias, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Cláudia Ferreira Pereira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Cristiana Ferreira do Rosário, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
Por despacho de 23 de Junho de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Saúde de Leiria, deste Instituto:
Andreia Filipa dos Santos Morgado, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 23 de Junho de 2010 a 9 de Julho de 2010;
30 de Novembro de 2010. - O Presidente do IPL, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
204016509