Despacho (extracto) n.º 18245/2010
Por despacho de 29 de Julho de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Ana Patrícia Quintanilha Nobre, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Fevereiro de 2011 a 31 de Julho de 2011;
Tayzner Maria Rodrigues da Silva, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 1 Agosto de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Por despacho de 30 de Julho de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Ana Paula de Oliveira Alves Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 1 de Agosto de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Joana Andreia dos Santos da Silva Brinca, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Agosto de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Cezarina da Conceição Santinho Maurício, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 1 de Agosto de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Por despacho de 3 de Setembro de 2010 do Presidente em Exercício do Instituto Politécnico de Leiria, José Manuel Silva, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Ana Luísa de Oliveira Freitas, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Isabel dos Santos Vieira, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Joana Maria Gomes Fonseca, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Leonel dos Reis Brites, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Éric Esperança Domingues, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Por despacho de 9 de Setembro de 2010 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques, no uso de competência delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Lúcia Manuela de Jesus Mendes Lopes, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Nuno Filipe dos Santos Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Nuno Miguel Oliveira de Campos Henriques, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Paulo Gomes dos Santos, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Rui Fernando Cortes Melo Lobo, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Rui Manuel Alves Bandeira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Luís Filipe Pereira Mourão, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Alexandra Bento Barata, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Luís Miguel Caldeira Simões, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Daniela Filipa Silvério Nogueira, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Jorge Manuel Carvalho Coimbra, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Daniela Carina Ramos Amorim, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Fernando Miguel Montesinos Fernandez, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Nelson Ribeiro Jorge, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Anselmo José Ferreira Crespo, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Ana Rita Marcelino Sousa, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Micael Grilo de Oliveira, assistente convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 13 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Micael Grilo de Oliveira, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 20 de Fevereiro de 2011 a 31 de Julho de 2011;
Por despacho de 23 de Setembro de 2010 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques, no uso de competência delegada, foi autorizada a alteração à contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Rui Manuel Alves Bandeira, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % para 40 % - de 23 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Por despacho de 23 de Setembro de 2010 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques, no uso de competência delegada, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Maria Pereira Kowalski, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 18 de Novembro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
José Alberto Zuquete Martins Fernandes, assistente convidado, em regime tempo parcial 30 % - de 23 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Ana Patrícia Sousa Pereira, assistente convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 23 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Liliana Marisa Rodrigues Carvalho, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 23 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
João Miguel Carvalho Carreira, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 23 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Artur Jorge de Matos Alves, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 23 de Setembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Por despacho de 30 de Setembro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Maria Isabel Belo Rufino, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 40 % - de 1 Outubro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Maria Isabel Belo Rufino, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 20 de Fevereiro de 2011 a 31 de Julho de 2011;
Por despacho de 14 de Outubro de 2010 do Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, João Paulo dos Santos Marques, no uso de competência delegada, foi autorizada a alteração à contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Rui Fernando Cortes Melo Lobo, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 14 de Outubro 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Por despacho de 28 de Outubro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Paulo Jorge Gil dos Reis, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 28 de Outubro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Por despacho de 28 de Outubro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a alteração à contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
João Paulo de Jesus Faustino, professor adjunto convidado, em regime tempo parcial 20 % - de 28 de Outubro de 2010 a 31 de Julho de 2011;
Por despacho de 4 de Novembro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a alteração à contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Maria Pereira Kowalski, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 4 de Novembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Por despacho de 4 de Novembro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Rúben Miguel Fernandes de Almeida, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 4 de Novembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
Por despacho de 11 de Novembro de 2010 do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, Nuno André Oliveira Mangas Pereira, foi autorizada a alteração à contratação do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, deste Instituto:
Leonel dos Reis Brites, assistente convidado, em regime tempo parcial 50 % - de 11 de Novembro de 2010 a 19 de Fevereiro de 2011;
30 de Novembro de 2010. - O Presidente do IPL, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.
204015861