Despacho (extracto) n.º 8266/2010
Nomeação de Director de Serviços para os Serviços Académicos
Nos termos do n.º 8 da Lei 2/2004, de 15 de Janeiro e suas alterações, e na sequência do procedimento concursal aberto para dirigente intermédio de 1.º grau (Director de Serviços) para os Serviços Académicos desta Universidade, nomeio para o cargo a Licenciada Maria Carlos de Assunção Alho Ferreira, em comissão de serviço por um período de três anos, renovável por iguais períodos, por ter o perfil adequado para o mesmo, pois para além das competências técnicas, tem experiência na área de actuação dos Serviços Académicos, capacidade de liderança, de coordenação e organização e orientação para resultados o que vai ao encontro dos objectivos da Universidade.
A presente nomeação produz efeitos a 14 de Junho de 2010.
Universidade Algarve, 3 de Maio de 2010. - O Reitor, João Pinto Guerreiro.
Nota Curricular
Nome: Maria Carlos da Assunção Alho Ferreira
Data de Nascimento: 22 de Setembro de 1968
Habilitações Académicas: Licenciatura em Direito, ramo jurídico-económicas pela Universidade Lusíada
Situação Profissional: Técnico Superior com contrato por tempo indeterminado na Universidade do Algarve.
Actividade Profissional:
Coordenadora do Gabinete de Acesso ao Ensino Superior da Universidade do Algarve entre 22 de Abril de 2009 e 31 de Outubro de 2009.
Secretária (dirigente intermédio de 1.º grau) da ex-Faculdade de Engenharia de Recursos Naturais entre 1 de Outubro de 2001 e 28 de Maio de 2009:
Secretária do Conselho Geral da Universidade do Algarve, desde Agosto de 2009.
Coordenadora de Equipa do Projecto com o objectivo "Criação da central de Compras da UAlg e aplicação do Projecto de Compras Electrónicas na UAlg" entre 6 de Fevereiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2009.
Vogal do Conselho Executivo da Fundação para o Desenvolvimento da Universidade Algarve entre 1997 e 2009.
Vogal do Conselho de Administração da Fundação Académica, Prof. Doutor Montalvão Marques entre 1997 e 2003.
Técnico Superior na Assessoria Jurídica da Universidade do Algarve entre 1995 e 2001 e desde 2009.
203232315