Nos termos e para os efeitos previstos no n.º 11 do artigo 21.º, da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável por força do artigo 1.º, da Lei 49/2012, de 29 de agosto, torna-se público que por meu Despacho 867/VPCM/2015, de 24 de julho de 2015, Maria Leontina Coutinho de Sousa, foi nomeada para exercer, em regime de comissão de serviço, o cargo de Chefe da Divisão de Comunicação e Imagem, com efeitos reportados a 10 de agosto de 2015, por possuir as competências e o perfil exigido.
Nota Curricular
Habilitações académicas e formação complementar mais relevantes:
Licenciatura em Comunicação Social na especialidade de Relações Públicas, Publicidade e Marketing pela Universidade Técnica de Lisboa, concluída em 11 de dezembro de 1991, com classificação final de catorze valores;
Curso de Gestão Pública na Administração Local (GEPAL), com duração de 212 horas, concluído em 26 de junho de 2012, com a média final de dezasseis valores.
Experiência profissional em cargos de direção:
Diretora de Departamento de Comunicação e Imagem, em regime de comissão de serviço, na Câmara Municipal do Seixal, de 01 de maio de 2012 até a 30 de abril de 2015;
Diretora de Departamento de Comunicação e Imagem, em regime de substituição, na Câmara Municipal do Seixal, de 12 de março de 2011 até a 30 de abril de 2012;
Chefe da Divisão de Produção de Conteúdos, em regime de substituição, na Câmara Municipal do Seixal, de 01 de janeiro de 2011 a 11 de março de 2011;
Chefe da Divisão de Comunicação Social e Relações Públicas, em regime de comissão de serviço, na Câmara Municipal do Seixal, de 05 de março de 2008 a 31 de dezembro de 2010;
Chefe da Divisão de Comunicação Social e Relações Públicas, em regime de substituição, na Câmara Municipal do Seixal, de 01 de setembro de 2006 a 04 de março de 2008.
Experiência profissional complementar relevante:
Técnica Superior, desde 02 de novembro de 1998, na Câmara Municipal do Seixal;
Técnica Superior, na Câmara Municipal de Lisboa, entre 01 de janeiro de 1996 a 01 de novembro de 1998.
29 de julho de 2015. - A Vice-Presidente da Câmara Municipal, Corália de Almeida Loureiro.
308846727