O Decreto Regulamentar 3/2012, de 18 de janeiro, definiu a missão, atribuições e o tipo de organização interna da Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN).
A Portaria 87/2012, de 30 de março, aprovou a estrutura nuclear da IGDN, fixando em dois o número máximo de unidades orgânicas flexíveis e em duas a dotação máxima de chefes de equipas multidisciplinares.
O Despacho 15390/2013, de 14 de novembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de novembro, veio definir as novas unidades orgânicas flexíveis que integram a estrutura hierarquizada, e as equipas multidisciplinares que integram a estrutura matricial.
Considerando que importa dar cumprimento à programação das auditorias planeadas no Plano de Atividades para 2014.
Considerando a complexidade de trabalhos e processos em desenvolvimento e execução para esta Inspeção-Geral, mostra-se necessário designar um chefe de Equipa Multidisciplinar de Auditoria.
Nestes termos, e por considerar que detém as competências, capacidades e o perfil adequado ao desempenho das funções inerentes ao cargo, conforme síntese curricular anexa:
1 - Designo, por um período de seis meses, o Licenciado Leonel Sanches, ao abrigo do artigo 22.º da Lei 4/2004, de 15 de janeiro, com as alterações posteriormente introduzidas, como chefe da Equipa Multidisciplinar de Auditoria 2, com o estatuto remuneratório equiparado a chefe de divisão, conforme o previsto no artigo 10.º do Decreto Regulamentar 03/2012, de 18 de janeiro, conjugado com o artigo 4.º da Portaria 87/2012, de 23 de fevereiro.
2 - Autorizo o designado a optar pelo vencimento ou retribuição da categoria de origem.
3 - O presente despacho produz efeitos a partir de 01 de janeiro de 2014.
10 de dezembro de 2013. - O Inspetor-Geral, Vítor Manuel Amaral Vieira, TGEN.
Síntese curricular
Nome: Leonel Sanches.
Data de nascimento: 11 de junho de 1969.
Naturalidade: França.
Habilitações Académicas:
Licenciatura em Organização e Gestão de Empresas no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (1994).
Programa de Formação em Gestão Pública - FORGEP (2010).
Formação Profissional:
Frequência de várias ações de formação, com destaque para:
Controlo de execução orçamental e prestação de contas dos serviços com autonomia administrativa;
Sistemas de informação na Administração Pública;
Curso geral de segurança e matérias classificadas;
O orçamento como instrumento de gestão nos serviços públicos;
POCP - Enquadramento e análise de gestão;
Auditoria e Controlo Interno na Administração Pública;
A Gestão Privada de Serviços Públicos - Modelagem de Parcerias Público-Privadas;
Aspetos teórico-práticos do POCP;
Gestão e Controlo dos Dinheiros Públicos;
Curso de Introdução ao Controlo Financeiro;
O Novo Regime da Contratação Pública;
Auto e heteroavaliação do desempenho de serviços da Administração Pública;
SIADAP - Entrevistas de Avaliação de Desempenho;
Auditoria interna baseada no risco.
Atividade Profissional:
Funções dirigentes:
Inspetor-Coordenador da Inspeção da Administração dos Meios Financeiros (equiparado a chefe de divisão), de 08 de janeiro de 2008 a 30 de outubro de 2009;
Chefe da Divisão de Análise de Risco e de Procedimentos de Inspeção e Auditoria, de 01 de novembro de 2009 a 01 de março de 2012;
Chefe da Equipa Multidisciplinar de Inspeção e Auditoria 1, de 02 de março de 2012 a 30 de junho de 2013.
Carreira:
Inspetor da carreira especial de inspeção do quadro de pessoal da Inspeção-Geral da Defesa Nacional, desde 22 de setembro de 1997;
Entre maio de 1989 e setembro de 1997, prestou serviço como Oficial Miliciano na Força Aérea Portuguesa, na especialidade de Administração Aeronáutica.
207470569