Despacho (extrato) n.º 14257/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 23.08.2013, foram autorizados os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Convidados para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico dos seguintes docentes:
Luísa Maria Silva Rosendo Fialho, em regime de tempo parcial 30 %, no período de 01.09.2013 a 31.01.2014.
Álvaro Nunes Jorge, em regime de tempo parcial 15 %, no período de 01.09.2013 a 31.01.2014.
Carina Andreia Silva Loureiro Pinto, em regime de tempo parcial 15 %, no período de 01.09.2013 a 31.01.2014.
Maria Manuela Rosário Fernandes, em regime de tempo parcial 25 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Cristina Fontoura Rodrigues Carneiro, em regime de tempo parcial 25 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Alice Maria Batista José Nunes, em regime de tempo parcial 40 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Arminda da Purificação Araújo Marques de Almeida Martins, em regime de tempo parcial 25 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Carla Luzia Apolinário Vicente Pimenta, em regime de tempo parcial 25 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Ana Filipa Regadas Pires, em regime de tempo parcial 35 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Germano José da Silva Ferreira, em regime de tempo parcial 20 %, no período de 01.09.2013 a 30.11.2013.
Anabela Domingos Correia, em regime de tempo parcial 25 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
João Pedro da Fonseca, em regime de tempo parcial 25 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Catarina Duarte Santos, em regime de tempo parcial 35 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Andreia Filipa Jesus Carvalho, em regime de tempo parcial 20 %, no período de 01.09.2013 a 30.11.2013.
Ana Catarina Tomé Silva, em regime de tempo parcial 30 %, no período de 01.09.2013 a 31.01.2014.
Alexandra Maria Pinto Machado, em regime de tempo parcial 40 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Patrícia Reis Luzia, em regime de tempo parcial 30 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Paula Alexandra Araújo Viegas Soares, em regime de tempo parcial 30 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Ana Cristina Alves Rodrigues, em regime de tempo parcial 15 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Jorge Alexandre Sales de Almeida, em regime de tempo parcial 20 %, no período de 01.09.2013 a 31.01.2014.
Marta Sofia Oliveira Antunes, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
Patrícia Maia da Silva, em regime de tempo parcial 20 %, no período de 01.09.2013 a 30.11.2013.
18 de outubro de 2013. - O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
207344898