Despacho (extrato) n.º 13440/2013
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 29.07.2013, foram autorizadas as renovações dos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistente Convidado, para a Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao índice 100, escalão 1 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico, dos seguintes docentes:
Marco Alexandre Escabeche Amador Caetano, em regime de tempo parcial a 20 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Nélia Alexandrina Costa Nunes, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Andreia Sofia Nunes da Costa Silva Barateiro, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Diana Rute Braga Ferreira, em regime de tempo parcial a 20 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Telma Filipa Castro Rodrigues, em regime de tempo parcial a 15 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Maria Isabel Morgado Conde, em regime de tempo parcial a 20 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Lucinda Marina Martins Dias, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Ricardo José Catarino Gomes Silva, em regime de tempo parcial a 55 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Joana Figueiredo Gomes Medeiros Barbosa, em regime de tempo parcial a 15 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Marta Sofia Pereira da Silva, em regime de tempo parcial a 15 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Susana Isabel Plácido dos Santos, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
José Guilherme Carvalho Mascarenhas, em regime de tempo parcial a 15 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Carlos José Candeias Gonçalves, em regime de tempo parcial a 40 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Daniela Patrícia Vieira Lima, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Gonçalo Bruno Fernandes Marques, em regime de tempo parcial a 40 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
João Paulo Monteirinho Gonçalves, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Sérgio Miguel de Sousa Pereira Reis Jorge, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Hélder Nunes Freitas, em regime de tempo parcial a 15 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Tânia Sofia de Campos Pereira Duarte, em regime de tempo parcial a 15 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Bruno Filipe Sousa Carmona, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Aida Margarida Mateus Carolo, em regime de tempo parcial a 20 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Ana Marta Correia Alves Diniz, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Ilda Isabel Correia Dias, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Sérgio Santos Gaspar da Cunha, em regime de tempo parcial a 50 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014;
Cristina Isabel Branco Lança, em regime de tempo parcial a 30 %, pelo período de 01.09.2013 a 31.08.2014.
4 de outubro de 2013. - O Administrador, Lic. António José Carvalho Marques.
207308293