Deliberação (extrato) n.º 1394/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo da ARSLVT, IP, de 11 de abril de 2013 - Ata n.º 58, e tendo por base a proposta da Senhora Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do Agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Norte, nos termos e ao abrigo do n.º 6 do artigo 25.º do Decreto-Lei 28/2008, de 27 de fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 81/2009, de 2 de abril, 102/2009, de 11 de maio, 248/2009, de 22 de setembro e pelo Decreto-Lei 253/2012, de 27 de novembro, foram designadas as seguintes profissionais para integrarem o Conselho Clínico e de Saúde, conforme notas curriculares em anexo:
Licenciada Maria José Ribeiro Água-Mel, médica, com a categoria de assistente graduada da carreira especial médica, área de saúde pública, para o exercício do cargo de Vogal;
Enfermeira Chefe Maria Teresa Videira Antunes, para o exercício do cargo de Vogal;
Licenciada Ana Sofia Franco da Silva Afonso Rufino, técnica superior de saúde do regime geral, área de serviço social, para o exercício do cargo de Vogal.
A presente designação reporta efeitos a 11 de abril de 2013.
29 de abril de 2013. - O Vogal do Conselho Diretivo, Dr. Pedro Emanuel Ventura Alexandre.
Nota curricular
Maria José Ribeiro Água-Mel, nasceu em Montemor-o-Novo a 10 de janeiro de 1955, é Assistente Graduada da Carreira Médica de Saúde Pública e Autoridade de Saúde Adjunta. Está colocada na Unidade de Saúde Pública do ACES Lisboa Norte.
É licenciada em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa em 16 de outubro de 1980 com a nota final de 14 valores.
Termina o Internato Geral em 31 de dezembro de 1982 no Hospital de Santa Maria, tendo realizado os Estágios de Cuidados de Saúde Primários no Centro de Saúde de Aljustrel entre 1 de janeiro de 1981 e 31 de agosto de 1981.
Realiza o Curso de Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública em 1983/1984.
É-lhe conferido o Grau de Assistente de Saúde Pública em 11 de abril de 1984.
Exerce funções como Médica de Clínica Geral entre 1 de março de 1985 a 2 de abril de 1986 no Centro de Saúde de Paredes de Coura.
Inicia as Funções na Carreira de Saúde Pública em 2 de abril de 1985 no Concelho de Sintra, Centro de Saúde de Rio de Mouro.
Nomeada Autoridade de Saúde a 9 de setembro de 1986 tem exercido esta função sem interrupção.
Exerceu funções como Médica de Saúde Pública também nos Centros de Saúde da Venda Nova e de Santo Condestável. Em todos teve responsabilidades nas áreas de Planeamento e Controlo, Saúde Escolar/Saúde Oral e Promoção de Saúde. Tem desenvolvido trabalho nas áreas de Saúde Mental e Populações desfavorecidas.
Em 1992 obtém o Grau de Assistente Graduada.
Foi membro do Gabinete de Educação para a Saúde da Administração Regional de Saúde de Lisboa entre março de 1989 a dezembro de 1990.
Fez formação nestas áreas na Escola Nacional de Saúde Pública (Ciclo de Estudos Especiais em Saúde Escolar) e no Instituto de Psicologia Aplicada (Desenvolvimento de Projetos de Promoção de Competências de Relacionamento Interpessoal).
Colaborou ativamente em todo o processo de candidatura e da implementação da Cidade da Amadora à Rede Europeia das Cidades Saudáveis.
Desenvolveu igualmente trabalho multissetorial no processo de requalificação do Casal Ventoso.
Orientadora de Internos do Internato Complementar de Saúde Pública e do Internato Geral desde 1986.
Vogal do Conselho Clínico do ACES Lisboa Norte no triénio 2009-2012.
Fez Formação nesta área, concluindo o curso PACES TEAM - Programa avançado para Conselhos Clínicos entre 14 de maio de 2009 e 27 de maio 2010, promovido pelo Instituto Nacional de Administração.
Nota curricular
Maria Teresa Videira Antunes.
Data de nascimento: 30 de dezembro de 1963.
Naturalidade: Lisboa.
Formação académica e profissional:
Curso Geral de Enfermagem - Escola Superior de Enfermagem de Artur Ravara - 1983-1985;
Curso de Especialização em Enfermagem Médico-Cirúrgica - Escola do Serviço de Saúde Militar - 1992-1994;
Equivalência a Diploma de Estudos Superiores Especializados em agosto 1994;
Mestre en Gestión de la Calidad de los Servicios de Salud, Facultad de Medicina, Universidad de Murcia - julho de 2012.
Função ou cargo atual:
Enfermeira Chefe no Centro de Saúde de Benfica - Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Norte (desde maio de 2011);
Vogal do Concelho Clínico do Agrupamento de Centros de Saúde Lisboa Norte (desde outubro de 2011).
Experiência profissional:
Enfermeira:
Unidade de Urgência Neurocirúrgica - Hospital de S. José (janeiro 1986-outubro 1992);
Instituto Português do Sangue - Centro Regional de Lisboa (outubro 1992-fevereiro 1995).
Enfermeira Especialista:
Hospital de Egas Moniz (fevereiro 1995-maio 1998).
Enfermeira Chefe e Vogal de Direção:
Centro de Saúde de Sacavém (maio 1998-julho 2000);
Centro de Saúde de Marvila (julho 2000-maio 2005).
Enfermeira Chefe e Coordenadora da Equipa de Coordenação Local dos Cuidados Continuados Integrados:
Centro de Saúde do Lumiar (maio 2005 até julho de 2007);
Acumulação de funções públicas, no Centro de Atendimento a Toxicodependentes de Loures - CAT Sacavém (setembro de 1999 até dezembro de 2007).
Departamento de Saúde Pública da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo:
(julho de 2007-agosto de 2009).
Direção Geral da Saúde - Departamento da Qualidade na Saúde:
Divisão da Qualidade Clínica Organizacional - Equipa de Acreditação das Unidades de Saúde (agosto de 2009-maio de 2011).
Nota curricular
Ana Sofia Franco da Silva Afonso Rufino.
Nascida a 20-05-1976.
Formação Académica:
1998 - Licenciatura em Política Social, Especialização em Proteção e Segurança Social - ISCSP;
2005 - Pós-graduação em Sociologia - ISCTE.
Atividade profissional:
Desde novembro de 2011 - Vogal do Conselho Clínico do ACES Lisboa Norte;
Outubro 2010 a outubro 2011 - Responsável do Gabinete do Cidadão do ACES Lisboa Norte;
Desde abril/2008 - técnica superior de Serviço Social no ACES Lisboa Norte;
Setembro 2007 a abril 2008 Apoio à Coordenação do Centro de Atividades Ocupacionais - CAO da Fundação Liga;
Julho de 2006 a agosto de 2007 - técnica superior de Política Social no protocolo de RSI entre LPDM, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia de Lisboa;
Novembro de 2004 a novembro de 2005 - Responsável de estratégia na Santa Casa de Misericórdia de Almada;
Setembro de 2000 a outubro de 2004 - técnica superior de Política Social no Gabinete de Intervenção Comunitária da Liga Portuguesa de Deficientes Motores - Centro de Recursos Sociais;
2000/2001 Formadora Inglês I Programa "Recriar a Vida" na Câmara Municipal da Amadora;
1999 - Formadora de informática na FutureKids Lumiar.
207063016