O Decreto Regulamentar 7/2012, de 18 de janeiro, define a missão e atribuições da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional (SGMDN).
Por seu turno, a Portaria 86/2012, de 30 de março de 2012, fixa a estrutura orgânica da SGMDN, e estabelece a estrutura nuclear, o número máximo de unidades flexíveis, bem como as competências das respetivas unidades orgânicas nucleares.
Considerando que o lugar de chefe da Divisão de Gestão Interna (DGI) o qual foi definido na estrutura orgânica através do Despacho 5958/2013, publicado no Diário da República de 8 de maio de 2013, se encontra vago;
Considerando que, face às múltiplas competências atribuídas à DGI, torna-se imprescindível e urgente assegurar o seu normal funcionamento;
Considerando que o licenciado Rui Guilherme Matias Rodrigues Susana, preenche os requisitos legais e possui o perfil e a necessária experiência e aptidão técnica para o exercício das funções inerentes ao cargo em apreço, conforme síntese curricular anexa:
1 - Designo, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto, 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 de dezembro, em regime de substituição, no cargo de Chefe de Divisão de Gestão Interna, o licenciado Rui Guilherme Matias Rodrigues Susana.
2 - O presente despacho produz efeitos a 1 de maio de 2013, ficando o designado autorizado a optar pelo vencimento ou retribuição base da sua função, cargo ou categoria de origem, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 31.º da referida Lei 2/2004, de 15 de janeiro.
8 de maio de 2013. - O Secretário-Geral, Gustavo André Esteves Alves Madeira.
Síntese curricular
Nome: Rui Guilherme Matias Rodrigues Susana.
Local e data de nascimento: Monchique, em 10 de janeiro de 1969.
Formação académica: Licenciatura em Design, pelo Instituto de Artes Visuais, Design e Marketing.
Formação profissional complementar:
Qualidade na Administração Pública pelo INA;
Organização do trabalho e gestão de equipas pelo IPJ;
Regime jurídico das despesas e contratação pública pelo IPJ;
Gestão de recursos humanos pelo INA;
Frequência do CAP pelo INA.
Atividade profissional:
De 7 de maio de 2012 a 30 de abril de 2013 - Diretor do Departamento de Informação e Relações Públicas da ADSE;
De 6 de março de 2008 a 31 de março de 2012 - Vice-presidente do Instituto Português da Juventude (IPJ);
De 30 de setembro de 2008 a 4 de maio de 2012 - Presidente do Conselho de Fundadores da FDTI;
De 1 de agosto de 2006 a 5 de março de 2008 - Diretor do Departamento de Associativismo do IPJ;
Entre 2005/2006 - Gestor do Projeto da Linha da Juventude;
Em 2006 - Coordenador operacional do Portal da Juventude;
Entre 2004/2005 - Técnico superior do Departamento de Apoio ao Associativismo Juvenil do IPJ;
Entre 1994/2004 - Coordenador do Núcleo de Promoção e Imagem do IPJ;
Em 1999 - Assessor do Gabinete do Secretário de Estado da Administração Interna;
Entre 1996/1997 - Coordenador Nacional de Comunicação e Imagem da Área da Juventude.
206957945