Deliberação (extrato) n.º 597/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 180/12, de 18 de setembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeada, em regime de substituição, Diretora do Núcleo de Infância e Juventude do Centro Distrital de Viseu, Teresa Maria Paiva Soares Ferreira, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.
12 de dezembro de 2012. - Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
Teresa Maria Paiva Soares Ferreira, Licenciada em Educação de Infância, pela Escola Superior de Educação de Viseu, é técnica do Núcleo de Respostas Sociais da UDS/Centro Distrital de Viseu.
Experiência Profissional
De 1 de setembro de 1981 a 17 de abril de 1983, Educadora de Infância no Ministério da Educação - Jardim de Infância de Molelos - Tondela;
De 18 de abril de 1983 até 12 de agosto de 1994, Educadora de Infância no Infantário do Caramulo, serviço integrado do CRSS Centro/Serviço Sub Regional de Viseu;
De 1992 a 2009 exerceu funções de Secretária da Direção e Tesoureira da Direção na IPSS Associação de Solidariedade Social - Recreio do Caramulo;
De 12 de agosto de 1994 até 31 de dezembro de 2010, Diretora do Infantário do Caramulo;
De 1995 a 2001 exerceu funções de secretária e presidente da Associação de Pais dos Alunos das Escolas do Caramulo;
De 12 de agosto de 1994 até 31 de dezembro de 2011, em acumulação com as funções no Infantário do Caramulo, integrou a Equipa de Apoio Técnico às IPSS do distrito de Viseu - Núcleo de Equipamentos e Projetos e a Equipa Técnica de apoio às Amas Legalizadas de Oliveira de Frades;
Em 2000 foi membro do Júri de Concurso Interno de Auxiliares de Ação Sócio Educativa de Ensino Especial;
De 2001 a 2008 deputada na Assembleia Municipal de Tondela;
De 2002 a 2010 exerceu funções na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Tondela (CPCJ);
De 01 de janeiro de 2011 até à presente data, Técnica no Núcleo de Respostas Sociais da UDS/CDSS Viseu.
206765197