Cessações
Para os devidos efeitos se torna público nos termos da alínea d) n.º 1 do artigo 37.º da Lei 12-A/2008, de 27 de fevereiro, a cessação da relação jurídica de emprego público, por tempo indeterminado, dos trabalhadores infra referidos, por exoneração.
Belmiro Lopes Costa Miranda, Assistente Operacional, com efeitos a 15 de julho de 2012.
Manuel Macedo Mendes, Assistente Operacional, com efeitos a 20 de agosto de 2012.
Mais se torna público a cessação das comissões de serviço dos dirigentes e chefias infra referidos, a partir de 31 de dezembro de 2012, em virtude da nova estrutura interna do Município de Guimarães.
Domingos José Ferreira Nobre - Diretor do Departamento de Juventude, Educação e Cultura;
José Filipe Tavares Fontes - Diretor do Departamento de Projetos e Planeamento Urbanístico;
Maria Inês de Figueiredo Dias de Sousa Ribeiro - Diretora do Departamento de Recursos Humanos;
Maria Joana Rangel Gama Lobo Xavier - Diretora do Departamento de Administração Geral;
Artur Manuel Corte-Real Souto Neves - Chefe da Divisão de Estudos e Projetos;
Carlos Bruno Antunes Oliveira - Chefe da Divisão de Sistemas de Informação;
José Parcídio Meira Leite Salgado - Chefe da Divisão de Administração Direta;
Maria do Carmo Pereira Marques Martins - Chefe da Divisão de Modernização Administrativa e Qualidade;
Ricardo José Fernandes Rodrigues - Chefe da Divisão do Mapa 2012;
Victor Manuel Oliveira Santos Guerra - Chefe da Divisão de Operações de Loteamento.
16 de janeiro de 2013. - O Vereador de Recursos Humanos (por delegação de competências conforme despacho datado de 07/01/2013), Dr. José Augusto Ferreira Araújo.
306689405