Deliberação (extrato) n.º 264/2013
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 168/12, de 18 de setembro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi nomeado, em regime de substituição, Diretor do Núcleo de Contribuições do Centro Distrital de Coimbra, José António de Sousa Alves, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 24 de setembro de 2012.
12 de dezembro de 2012. - Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota Curricular
José António de Sousa Alves, nascido a 16 de julho de 1953, em Coimbra, licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é técnico superior do Instituto de Segurança Social, I. P. - Centro Distrital de Coimbra.
Foi Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E., de 1 de abril de 2009 a 15 de janeiro de 2012 e Presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital de Águeda, de 14 de março de 2006 a 31 de março de 2009.
Diretor do Núcleo de Incentivos ao Emprego, Isenção e Redução Contributiva, no Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra, de 17 de janeiro de 2005 a 13 de março de 2006, bem como técnico superior no Núcleo de Planeamento do mesmo, entre 1 de setembro de 2002 e 16 de janeiro de 2005.
Secretário Nacional Adjunto do Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, de 1 de março de 2001 a 31 de agosto de 2002.
Diretor do Serviço Sub-Regional de Coimbra, ex-Centro Regional de Segurança Social do Centro, de 7 de junho de 1996 a 28 de fevereiro de 2001.
Assessor da Provedoria da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, nas áreas de saúde e ação social, de 11 de janeiro de 1993 a 6 de junho de 1996.
Entre 19 de janeiro de 1981 e 10 de janeiro de 1993, desempenhou funções no Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra como técnico superior no Serviço de Contabilidade, foi responsável do Núcleo de Gestão Financeira e posteriormente da Contabilidade e Gestão Financeira, bem como coordenador do Grupo de Trabalho do Fundo Social Europeu do mesmo.
Frequentou várias ações de formação em diversas instituições, nas áreas de Gestão e Recursos Humanos e possui certificado do Seminário de Alta Direção para Dirigentes da Administração Pública.
De junho de 1983 a abril de 1986 foi Membro do Conselho Nacional do Plano, integrando a Comissão Especializada do Plano e Política Económica Global.
Presidente da Assembleia Municipal de Montemor-o-Velho, no triénio 1982/85 e nos quadriénios 1993/97 e 1997/2001.
206706471