Deliberação (extrato) n.º 1641/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 063/14, de 26 de março de 2014, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi designada, em regime de substituição, a licenciada Elsa Maria Venâncio Gomes, no cargo de Diretora da Unidade de Controlo Previsional e Financeiro, do Departamento de Gestão e Controlo Financeiro, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 1 de abril de 2014, cessando no dia imediatamente anterior o cargo que vinha exercendo de Diretora de Unidade de Controlo Financeiro, do Departamento de Gestão e Controlo Financeiro.
4 de abril de 2014. - Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota curricular
Elsa Maria Venâncio Gomes, licenciada em Gestão, pela Universidade Lusíada, é técnica superior na carreira de técnico superior, do Quadro de Pessoal do Instituto da Segurança Social (ISS, I. P.).
Em 2009 concluiu com aproveitamento o Programa de Formação em Gestão Pública (FORGEP), ministrado pelo INA.
Desde 01 de outubro de 2013, exerceu funções de Diretora de Unidade de Controlo Financeiro do Departamento de Gestão e Controlo Financeiro.
Entre 01 de fevereiro de 2013 e 30 de setembro de 2013, exerceu funções no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS, I. P.) como Diretora da Direção de Administração e Infraestruturas.
Entre 24 de outubro de 2011 e 31 de janeiro de 2013, exerceu funções de assessora na componente financeira no Gabinete do Senhor Secretário de Estado da Segurança Social.
Entre 2008 e outubro de 2011 exerceu funções como chefe de sector e equipa no Departamento Gestão Financeira, Núcleo de Contas a Pagar do ISS, I. P.
De 2005 a junho de 2007 esteve integrada no Núcleo de Gestão Orçamental dos Serviços Centrais do ISS, I. P. área responsável pela elaboração do orçamento e controlo do ISS, I. P.
De 2002 a outubro de 2005 integrou, em regime de requisição, os quadros do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), no Departamento de Orçamento e Conta, área responsável pela elaboração do orçamento, carregamento do orçamento e controlo orçamental.
De 2001 a outubro de 2002 integrou o Departamento Financeiro do Instituto para o Desenvolvimento Social (IDS), desenvolvendo a atividade na área dos programas cofinanciados (Rede Social).
De 1999 a janeiro de 2001 integrou os quadros do IAPMEI.
208044737