Para os devidos efeitos torna-se público que, por Despacho do Senhor Presidente da Câmara exarado a 07/05/2014, proferido nos termos do disposto da alínea d), do n.º 2, do artigo 42.º conjugado com o n.º 4 do artigo 43.º, do anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro e de harmonia com o previsto nos artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei 11/2012, aplicável com as devidas adaptações, por força do disposto no n.º 5 do artigo 43.º da referida Lei 75/2013, foi designada, para exercer funções de Adjunta no Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente, a Dr.ª Carla Alexandra Nogueira Pinto Ferreira, com efeitos a partir do dia 01/05/2014, exonerando a mesma das funções de secretária.
A remuneração mensal ilíquida é a prevista no n.º 2 do artigo 43.º da citada Lei 75/2013 e demais legislação aplicável.
Nota Curricular
Nome: Carla Alexandra Nogueira Pinto Ferreira
Data de Nascimento: 10 de maio de 1975
Habilitações literárias:
Bacharel, em Contabilidade e Administração, pelo ISCAP;
Licenciatura em Auditoria, pelo ISCAP
Experiência Profissional
Como Secretária da Vice-Presidência: Desempenha a função de secretária do Vice-Presidente desde janeiro de 2014 até 30/04/2014;
Como Diretora Administrativa - Financeira:
Desempenhou funções como Diretora Financeira do Grupo Freitasmar, desde março de 2010 até novembro de 2013. A atividade principal das empresas do Grupo inseridas no setor primário - conservas de peixe;
Como responsável do Departamento de Contabilidade:
Em julho de 2005, iniciou a função de Responsável pelo Departamento de contabilidade do Grupo Freitasmar;
Como Auditora Financeira:
Desde setembro de 2000 até junho de 2005, desempenhou a função de auditora financeira, na sociedade "ABQV - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas";
Como Administrativa de Contabilidade:
Desde maio de 99, até setembro de 2000 desempenhou as funções de Administrativa de Contabilidade da Sociedade "Texalis, S. A.";
Durante 13 meses e com inicio em abril de 98 esteve ao serviço da sociedade "Garagem Campo Lindo, S. A." (Concessionário Renault).
19 de maio de 2014. - Por delegação do Presidente da Câmara, a Vereadora, Dr.ª Sandra Brandão.
307849747