O cargo de chefe da Delegação Regional do Norte tem vindo a ser assegurado em regime de gestão corrente pelo anterior titular do mesmo.
Considerando que o prazo para essa mesma gestão corrente atingiu o seu termo em 14 de maio de 2014, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 24.º do Estatuto do Pessoal Dirigente, aprovado pela Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, e atendendo a que o normal funcionamento da referida unidade orgânica desconcentrada é essencial para garantir a prossecução das atividades cometidas à Direção-Geral do Território, torna-se necessário prover o mencionado cargo em regime de substituição.
Ao abrigo do disposto no artigo 27.º da sobredita Lei 2/2004, designo, em regime de substituição e com efeitos reportados a 15 de maio de 2014, o técnico superior do mapa de pessoal da Direção-Geral do Território, licenciado José Eduardo Guedes Gomes Saavedra, para exercer o cargo de chefe da Delegação Regional do Norte da Direção-Geral do Território.
O licenciado José Eduardo Guedes Gomes Saavedra reúne os requisitos legais exigidos e possui competências adequadas ao exercício do referido cargo, conforme evidenciado na nota curricular anexa a este despacho.
23 de maio de 2014. - O Diretor-Geral, Paulo V. D. Correia.
José Eduardo Guedes Gomes Saavedra;
Formação académica - licenciatura em Engenharia Geográfica pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.
Em 08-02-2012 é mantida a comissão de serviço como chefe da Delegação Regional do Norte da Direção Geral do Território (DGT);
Em 05-03-2008, foi-lhe renovada por um período de três anos, a sua comissão de serviço como chefe da Delegação Regional do Norte, do ex-Instituto Geográfico Português, equiparado a chefe de divisão;
Em 14-02-2005 é nomeado Chefe da Delegação Regional do Norte do ex-IGP, continuando a ser também o responsável pelos Serviços Desconcentrados desta Delegação Regional do Norte;
Em 29-01-2004 é nomeado em comissão de Serviço pelo período de 1 ano Chefe da Delegação Regional do Norte do ex-IGP;
Em 29-12-1998 é nomeado Chefe de Divisão do Quadro do ex-IPCC, em regime de substituição, tendo cessado as funções de chefe da Delegação Regional do Norte do ex-IPCC em 31-03-2002, continuando, no entanto, a exercer funções de responsável da DRN, do ex-IGP, bem como dos Serviços Desconcentrados de Santa Maria da Feira;
Começou a trabalhar na Sede do ex-Instituto Geográfico e Cadastral em 20-02-1987, como Eng.º Geógrafo de 2.ª classe, tendo vindo a ser promovido, após concurso, a Eng.º Geógrafo Assessor Principal em 29-01-2007.
Frequentou estágio de formação e aperfeiçoamento na ex-RFA, como Bolseiro da DSE - BERLIM, de 2 de Outubro de 1988 até 31 de Março de 1990, nas áreas de Cartografia digital e Sistemas de Informação Geográfica;
Lecionou as disciplinas de Matemática e de Cartografia, na Escola de Formação Profissional do ex-IGC, nos anos de 1991 e 1993;
É membro efetivo da Ordem dos Engenheiros - Região Centro, na Especialidade de Eng.ª Geográfica, desde 1983.
207869454