Ao abrigo do disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, e ainda nos termos das disposições conjugadas nos n.os 2 e 4 do artigo 13.º da Lei 65/2007, de 12 de novembro, e no n.º 1 do artigo 22 do Decreto-Lei 73/2013, de 31 de maio, torno público que, por despacho do presidente da Câmara, de 15 de abril de 2014, foi nomeado o engenheiro Delfim Manuel Sousa Cruz comandante operacional municipal, cujo perfil e experiência se enquadra nos objetivos pretendidos.
Face ao apresentado e tendo em consideração que Delfim Manuel Sousa Cruz possui a seguinte formação e experiência:
Mestrado em Administração Pública e licenciatura em Engenharia Mecânica;
Técnico superior desta autarquia;
Comandante operacional municipal da Proteção Civil e coordenador dos Serviços Municipais de Proteção Civil e Proteção da Floresta de Valongo, desde 1 de março de 2010;
Chefe da Divisão de Manutenção, Oficina e Transportes da Câmara Municipal de Valongo, desde 5 de dezembro de 2013;
Chefe da Divisão de Logística e Manutenção da Câmara Municipal de Valongo, de 15 de janeiro a 4 de dezembro de 2013;
Diretor do Departamento Municipal de Serviços Urbanos, da Câmara Municipal do Porto, de 20 de maio de 2003 a 10 de agosto de 2006;
Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas Auto, da Câmara Municipal de Valongo, de 23 de outubro de 1996 a 19 de maio de 2003;
Auditor do Curso de Defesa Nacional 2001, do Instituto de Defesa Nacional;
Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Baltar, desde 21 de agosto de 2008;
2.º comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Baltar de 10 de setembro de 2006 a 20 de agosto de 2008;
Adjunto de Comando Equiparado do Quadro de Especialistas dos Bombeiros Voluntários de Baltar de 3 de dezembro de 2002 a 9 de outubro de 2006;
1.º Curso Regional de Assistência e Proteção para Respostas a Emergências Químicas (Pequim Internacional-1), promovido pela Secretaria Técnica da Organização para a Proibição de Armas Químicas e da República Federativa do Brasil, realizado em Brasília, de 25 a 29 de maio de 2009;
Coordenador do Grupo de Transportes e Obras Públicas, do Centro Municipal de Emergência de Protecção Civil-Porto, de junho de 2003 a agosto de 2006;
Curso de Gestão Pública na Administração Pública (GEPAL), 2012-2013;
Formador de Compartment Fire Behavior Training, na Escola Nacional de Bombeiros, de 10 a 12 de abril de 2012;
Curso de Elaboração e Certificação de Projetos Contra Incêndios 3.ª e 4.ª Categoria de Risco, de 2 de abril a 29 de setembro de 2011;
II Curso de Gestão Civil de Crises, do Instituto de Defesa Nacional, de 28 de fevereiro a 3 de junho de 2011;
«Seminário para Diretores de Aeródromos e de Heliportos e ou agentes com responsabilidades na segurança operacional (safety) nos Aeródromos e nos Heliportos», Curso realizado pelo Instituto de Aviação Civil - 26 de junho de 2007;
«Formação para Diretores de Aeródromos I/Introdução», curso realizado pelo Instituto nacional de Aviação Civil - 10 de maio de 2007;
«Formação para Diretores de Heliportos Dedicados a Combate a Incêndios I/Introdução», curso realizado pelo Instituto Nacional de Aviação Civil - 12 de abril de 2007;
Curso de Quadros de Comando, promovido pela Escola Nacional de Bombeiros, de 24 de março a 7 de dezembro de 2007;
«Seminário de Alta Direção», curso realizado pelo Instituto Nacional de Administração - 25 a 29 de outubro de 2004.
22 de maio de 2014. - O Vice-Presidente da Câmara, Engenheiro José Augusto Sobral Pires.
307845818