Faz-se público que, no uso da faculdade que me é conferida pelo n.º 1, do artigo 42.º, do referido diploma legal, nomeei para o cargo de Chefe de Gabinete João José da Conceição Morgado, com efeitos a partir do dia 24 de dezembro de 2013.
Com esta nomeação, cessaram automaticamente as funções que o mesmo vinha exercendo como Adjunto.
O Chefe de Gabinete José Manuel Caninhas Figueiredo, que nomeei por despacho de 21 de outubro de 2013, foi designado por deliberação da Câmara Municipal, em 23 de dezembro de 2013, Chefe da Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Organizacional, com efeitos a partir de 24 de dezembro de 2013, pelo que deve considera-se exonerado por primeiro cargo a partir daquela data.
4 de abril de 2014. - O Presidente da Câmara Municipal, Dr. António Pinto Dias Rocha.
307743271