Através da Deliberação 223/12, de 6 de novembro, foi nomeada, em regime de substituição, a Licenciada Ana Maria Guedes Silva Cancela, no cargo de diretora do Centro Infantil de Crestuma, com efeitos a 1 de outubro de 2012.
Em 8 de novembro de 2012, através da Deliberação 255/12, foi a mesma trabalhadora nomeada, em regime de substituição, chefe do Setor de Apoio Técnico, da Unidade de Desenvolvimento Social e Programas, do Centro Distrital do Porto, com efeitos a 14 de novembro de 2012.
Assim, considera-se a Licenciada Ana Maria Guedes Silva Cancela, exonerada do cargo de diretora de estabelecimento, com efeitos a 14 de novembro de 2012, data em que foi nomeada chefe de setor.
26 de dezembro de 2012. - Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, Mariana Ribeiro Ferreira.
207696998