Torna-se público que, por despachos da Vogal do Conselho de Administração, Dra. Teresa Carneiro, foi autorizado, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei 266-D/2012, de 31/12, a redução das cargas horárias dos colaboradores médicos infra indicados, inseridos na carreira especial médica, do mapa de pessoal do Instituto Português De Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E.
a) Por despacho de 03 de março de 2014, o Dr. António Manuel Serôdio Evaristo Pinto, Assistente Graduado, da especialidade de Patologia Clínica, das 42h para as 41h, com efeitos a 03 de março de 2014;
b) Por despacho de 02 de junho de 2014, ao Dr. Luís Joaquim d'Orey Manoel, Assistente Graduado, da especialidade de Cirurgia Geral, das 41h para as 40h, com efeitos a 12 de junho de 2014;
c) Por despacho de 16 de julho de 2014, a Dra. Maria Teresa Aguas Silva Almodôvar, Assistente Graduado, da especialidade de Pneumologia, das 41h para as 40h, com efeitos a 07 de setembro de 2014;
d) Por despacho de 19 de janeiro de 2015, o Dr. António Manuel Serôdio Evaristo Pinto, Assistente Graduado, da especialidade de Patologia Clínica, das 41h para as 40h, com efeitos a 03 de março de 2015;
e) Por despacho de 24 de abril de 2015, a Dra. Dialina Palmira Silva Brilhante, Assistente Graduado Sénior, da especialidade de Imuno-hemoterapia, das 39h para as 38h, com efeitos a 30 de abril de 2015;
f) Por despacho de 15 de julho de 2015, a Dra. Dina Maria Nunes Matias, Assistente Graduado, da especialidade de Pneumologia, das 42h para as 41h, com efeitos a 15 de julho de 2015.
22 de julho de 2015. - A Vogal do Conselho de Administração, Maria Teresa Fernandes Jesus Sousa Carneiro.
208818288