Despacho (extrato) n.º 1314/2014
Por despacho de 02-10-2013, do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração dos contratos de trabalho em funções públicas, a termo resolutivo certo, do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Educação de Viseu, deste Instituto:
Mestre Ricardo Manuel Mateus Oliveira, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 51,4 % no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 50 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Mestre Ana Luísa do Rosário Baptista Maques Marcelino, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 51,4 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 50 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Mestre Filipa Rodrigues Ramos Pereira, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Mestre Frederico Nuno Ferreira da Costa Tavares, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Mestre Joana Margarida Rodrigues Lopes Martins, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Mestre Elsa Marina da Silva Santos, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Mestre Helena Cláudia da Cruz Albuquerque, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Mestre Ana Maria Correia Pastoria Pereira, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Mestre Paulo Alexandre Pires Pinto da Silva, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Mestre Luís Carlos de Oliveira Carvalheiro, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciada Ana Cristina Frias Augusto, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 % no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciado Carlos Jorge de Sequeira Duarte, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 34,3 % no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 32,5 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciada Ana Berta Correia dos Santos Alves, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciado Marco Alexandre Matias Pinheiro, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciado Ivan José D'Almeida Terra, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciada Ana Catarina de Melo Lopes Bento de Almeida, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 34,3 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 32,5 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciado Graeme Steven Pulleyn, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 34,3 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 32,5 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciada Sandra Cristina Pinto Condeço Baptista, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciado Bruno da Cunha Luís de Avelar Rosa, Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciada Andreia Milene Garcia Henriques Correia, Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 09-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
Licenciada Mariana Mendonça Veloso, Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 51,4 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 50 %, de 28-09-2013 a 31-07-2014.
13 de janeiro de 2014. - O Administrador do Instituto Politécnico de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.
207541751