Despacho (extrato) n.º 1226/2014
Por despacho de 08-11-2013, do Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Viseu, ao qual foi atribuído eficácia retroativa, nos termos previstos na lei, foi autorizada a celebração do contrato de trabalho em funções públicas, a termo certo do seguinte pessoal docente para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, deste Instituto:
Mestre Pedro Miguel Morais Ferreira, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Mestre Paulo Jorge Figueiredo Correia, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 34,3 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 32,5 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Mestre Luís Filipe Batista Marques, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 31,4 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 30 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Mestre João Vitor Pereira Ôlas, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 25,7 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 25 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Mestre Anabela de Oliveira Duarte da Cruz Carvalho, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 34,3 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 32,5 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Mestre Paula Freitas Rebelo da Fonseca, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 51,4 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 50 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciada Eunice Beatriz de Freitas Duarte Ferreira, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 31,4 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 30 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciado Álvaro João Francisco da Silva, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 17,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 17,5 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciado Abel Figueiredo Freitas de Oliveira, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 17,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 17,5 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciada Filomena Alexandra Lopes Cesário, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciado João Rui Loureiro Moita, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciada Nanja Kroon, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciado Egon Santos Rodrigues, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 34,3 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 32,5 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciada Ana Paula Leocádio Daniel Campos Nunes, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 31,4 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 30 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciada Ana Catarina Marques de Sousa, como Assistente Convidada, em regime de tempo parcial 57,1 %, no período de 16-09-2013 a 27-09-2013 e 55 %, no período de 28-09-2013 a 15-02-2014.
Licenciado Paulo António Silva Almeida, como Assistente Convidado, em regime de tempo parcial 32,5 %, no período de 01-10-2013 a 28-02-2014.
9 de janeiro de 2014. - O Administrador do Instituto Politécnico de Viseu, Mário Luís Guerra Sequeira e Cunha.
207536349