Resultados para o dia 2015-11-09
-
Celebração de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, em período experimental, na carreira e categoria de assistente técnico, com Ana Paula Gomes Taveira e Licínia Maria Cardinho Barragôn Alfaiate
-
Retifica o Aviso n.º 12543/2015, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 211, de 28 de outubro de 2015, referente ao Procedimento concursal comum para preenchimento de um posto de trabalho, na carreira e categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal não docente da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa para o apoio aos Órgãos de Gestão da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa
-
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo, a tempo parcial (50%), com Pedro Miguel Abelha de Lapa Almeida, com início a 01 de outubro de 2015 e termo a 31 de janeiro de 2017, com a categoria de Professor Auxiliar Convidado
-
Celebrado Contrato de Trabalho em Funções Públicas a termo resolutivo certo, com Ewa Komorowska, com efeitos a partir de 01 de setembro de 2015 e termo a 31 de agosto de 2017, com a categoria de Assistente Convidado
-
2015-11-09 - Despacho 12645/2015 - Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Subdelegação de competências na Presidência do júri de provas de doutoramento no ramo de Ciências Sociais, na especialização em Ciências da Comunicação do ISCSP
-
2015-11-09 - Despacho 12646/2015 - Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Subdelegação de competências na Presidência do júri de provas de doutoramento no ramo de Ciências Sociais, na especialização em Política Social do ISCSP
-
2015-11-09 - Despacho 12647/2015 - Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Subdelegação de competências na presidência do júri de provas de doutoramento no ramo de Ciências Sociais, na especialização em Serviço Social, do ISCSP
-
2015-11-09 - Despacho 12648/2015 - Universidade de Lisboa - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Subdelegação de competências na Presidência do júri de provas de doutoramento no ramo de Ciências Sociais, na especialização em Administração Pública do ISCSP
-
Nomeação do Professor Rui Miguel Loureiro Nobre Baptista como Presidente do Departamento de Engenharia e Gestão do IST
-
Contratação de docente para a Faculdade de Ciências Sociais (Educação Física)