Resultados para o dia 2000-10-27
-
Dá por finda a comissão de serviço do licenciado Rui Tomás Vilaça de Castro Feijó no cargo de subdirector do Gabinete de Relações Internacionais (GRI) do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território.
-
Dá por finda a Comissão de Serviços da lic. Maria Helena Gomes Martins no cargo de directora do Gabinete de Relações Internacionais (GRI) do Ministério do Ambiente e do Ordenamento do Território.
-
Nomeia a licenciada Estela Maria Marques Castolho para o cargo de chefe da Divisão Téncica-Pedagógica da Direcção Regional de Educação do centro do Ministério da Educação.
-
Nomeia a licenciada Octávia Maria Machado Guimarães para o cargo de Directora dos serviços de assuntos técnico-pedagógicos, acção social e desporto escolar da Direcção Regional de Educação do centro do Ministério da Educação.
-
2000-10-27 - DESPACHO 21688/2000 - SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS
Nomeia Iolanda Maria Vital Antunes Agostinho Barreto para exercer funções no gabinete do Secretário de Estado da Agricultura Dr. Luís Medeiros Vieira.
-
2000-10-27 - DESPACHO 21690/2000 - SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS
Nomeia, para exercer funções no gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, o pessoal a seguir discriminado: Maria da Graça Correia da Silva Sardinha, Maria Adelaide de Figueiredo e Silva Pereira Rodrigues, Antónia Rosa da Silva Ramalho, Eugénio Valente Ramos(motorista), José Adriano Costa (motorista), Alexandre Gomes Duarte, Rosa da Silva Pereira Barros e Ana do Patrocínio Tralhão Fontes da Costa
-
2000-10-27 - DESPACHO 21691/2000 - SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA-MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCAS
Nomeia a engenheira agrícola Maria do Carmo Nunes Vieira para exercer funções no gabinete do Secretário de Estado da Agricultura, Dr. Luís Medeiros Vieira.
-
2000-10-27 - AVISO 14990/2000 - CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL DO NORTE-SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA SOCIAL
Dá conta de que por despacho de 8.9.2000 do Secretário de Estado da Segurança Social foi nomeada, após concurso, Paula Julieta Ramada Ferreira Caramelo, técnica superior de 1.ª classe de serviço social do Centro Regional de Segurança Social do Norte, para o cargo de chefe de divisão do Departamento de Acção Social do Serviço Sub-Regional de Braga, do mesmo Centro Regional.
-
2000-10-27 - DESPACHO 21654/2000 - SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO E DO ORÇAMENTO-MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Nomeia o licenciado Carlos Manuel Martins da Palma para prestação de serviços de consulta e apoio especializados, sendo para o efeito equiparado a adjunto de gabinete do Secretário de Estado Adjunto e do Oeçamento, Fernando Manuel dos Santos Vigário Pacheco. Determina a suspensão da comissão de serviço como director de serviços no quadro de pessoal da Direcção-Geral do Tesouro. A presente nomeação produz efeitos reportados a 18 de Setembro de 2000.
-
2000-10-27 - DESPACHO 21656/2000 - DIRECÇÃO-GERAL DAS ALFÂNDEGAS E DOS IMPOSTOS ESPECIAIS SOBRE O CONSUMO-MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
O director-geral da Direcção-geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo, Ivo Jorge de Almeida dos Santos Pinho determina que as competências delegadas e subdelegadas pelo despacho 17571/2000(2ªSérie) de 18 de Agosto, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 199 de 29 de Agosto de 2000, no ex-subdirector-geral, exonerado a seu pedido do cargo em 7 de Setembro, licenciado Pedro Amorim de Sousa Moniz, se considerem delegadas e subdelegadas no subdirector-geral mestre Damasceno Dias, co (...)