Declaração de Retificação 36/2023, de 9 de Janeiro
- Corpo emitente: Instituto Politécnico de Lisboa
- Fonte: Diário da República n.º 6/2023, Série II de 2023-01-09
- Data: 2023-01-09
- Parte: E
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Retifica o Despacho n.º 14264/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 13 de dezembro de 2022
Texto do documento
Declaração de Retificação n.º 36/2023
Sumário: Retifica o Despacho 14264/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 13 de dezembro de 2022.
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 13 de dezembro de 2022, o Despacho 14264/2022, retifica-se que onde se lê:
«por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) de 11 de novembro de 2022;»
deve ler-se:
«por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) de 16 de novembro de 2022.»
Onde se lê:
«Experiência Profissional:
De 10.11.2014 a 30.11.2022, esteve nomeada em regime de substituição, como Dirigente Intermédio de Grau 1, do Departamento de Gestão e Administração Geral, da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.;
23.10.2009 a 09.11.2014, esteve nomeada em comissão de serviço, como Dirigente Intermédio de Grau 1, da Direção de Gestão de Recursos Financeiros do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. I. P.;
De 12.05.2008 a 22.10.2009, esteve nomeada em regime de substituição, como Dirigente Intermédio de Grau 1, dos Serviços de Apoio à Investigação, Gestão e Administração do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. I. P.;
De 06.02.2008 a 11.05.2008, esteve nomeada em comissão de serviço, como Dirigente Intermédio de Grau 2, na área de Gestão Financeira da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.»
deve ler-se:
«Experiência Profissional:
De 01.02.2022 a 30.11.2022, técnica superior da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.;
De 10.11.2014 a 31.01.2022, esteve nomeada em regime de substituição, como dirigente intermédio de grau 1, do Departamento de Gestão e Administração Geral, da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.;
23.10.2009 a 09.11.2014, esteve nomeada em comissão de serviço, como dirigente intermédio de grau 1, da Direção de Gestão de Recursos Financeiros do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.;
De 12.05.2008 a 22.10.2009, esteve nomeada em regime de substituição, como dirigente intermédio de grau 1, dos Serviços de Apoio à Investigação, Gestão e Administração do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.;
De 06.02.2008 a 11.05.2008, esteve nomeada em comissão de serviço, como dirigente intermédio de grau 2, na área de Gestão Financeira da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.»
28.12.2022. - O Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
316021657
Sumário: Retifica o Despacho 14264/2022, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 13 de dezembro de 2022.
Por ter sido publicado com inexatidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 238, de 13 de dezembro de 2022, o Despacho 14264/2022, retifica-se que onde se lê:
«por despacho do presidente do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) de 11 de novembro de 2022;»
deve ler-se:
«por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa (IPL) de 16 de novembro de 2022.»
Onde se lê:
«Experiência Profissional:
De 10.11.2014 a 30.11.2022, esteve nomeada em regime de substituição, como Dirigente Intermédio de Grau 1, do Departamento de Gestão e Administração Geral, da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.;
23.10.2009 a 09.11.2014, esteve nomeada em comissão de serviço, como Dirigente Intermédio de Grau 1, da Direção de Gestão de Recursos Financeiros do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. I. P.;
De 12.05.2008 a 22.10.2009, esteve nomeada em regime de substituição, como Dirigente Intermédio de Grau 1, dos Serviços de Apoio à Investigação, Gestão e Administração do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge. I. P.;
De 06.02.2008 a 11.05.2008, esteve nomeada em comissão de serviço, como Dirigente Intermédio de Grau 2, na área de Gestão Financeira da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.»
deve ler-se:
«Experiência Profissional:
De 01.02.2022 a 30.11.2022, técnica superior da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.;
De 10.11.2014 a 31.01.2022, esteve nomeada em regime de substituição, como dirigente intermédio de grau 1, do Departamento de Gestão e Administração Geral, da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P.;
23.10.2009 a 09.11.2014, esteve nomeada em comissão de serviço, como dirigente intermédio de grau 1, da Direção de Gestão de Recursos Financeiros do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.;
De 12.05.2008 a 22.10.2009, esteve nomeada em regime de substituição, como dirigente intermédio de grau 1, dos Serviços de Apoio à Investigação, Gestão e Administração do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P.;
De 06.02.2008 a 11.05.2008, esteve nomeada em comissão de serviço, como dirigente intermédio de grau 2, na área de Gestão Financeira da Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa do Instituto Politécnico de Lisboa.»
28.12.2022. - O Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, Prof. Doutor António José da Cruz Belo.
316021657
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/5192814.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/5192814/declaracao-de-retificacao-36-2023-de-9-de-janeiro