Aviso (extrato) 20998/2021, de 9 de Novembro
- Corpo emitente: Município de Castelo de Paiva
- Fonte: Diário da República n.º 217/2021, Série II de 2021-11-09
- Data: 2021-11-09
- Parte: H
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Constituição do Gabinete de Apoio à Presidência.
Constituição do gabinete de apoio à presidência
Por despacho do Presidente da Câmara Municipal de 18/10/2021, nos termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 4 do artigo 42.º e n.os 4 e 5 do artigo 43.º, ambos do regime jurídico das autarquias locais aprovado no anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro: António Filipe Moura Fernandes, técnico de farmácia, e Cláudia Vanessa da Silva Rodrigues Pereira, técnica superior de higiene e segurança no trabalho, designados para o cargo de adjunto do gabinete de apoio à presidência, com efeitos a partir de 18/10/2021 e 25/10/2021, respetivamente, pelo período de vigência do mandato do Presidente da Câmara.
Os titulares dos cargos auferem a remuneração base correspondente às funções de adjunto nos termos do n.º 2 do artigo 43.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais aprovado no anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas).
25 de outubro de 2021. - O Presidente da Câmara, Eng.º José Duarte de Sousa e Rocha.
Notas curriculares
1 - António Filipe Moura Fernandes:
Detentor da qualificação de Técnico de Farmácia - Caderneta de registo de prática farmacêutica atribuída pelo INFARMED;
Técnico de Farmácia na Empresa Farmácia Central de Castelo de Paiva;
Exerceu funções de Tesoureiro na Junta de Freguesia de Fornos de 2001 a 2005;
Membro da Assembleia de Freguesia de Fornos de 2005 a 2009;
Presidente da Junta de Freguesia de Fornos e membro da Assembleia Municipal de Castelo de Paiva nos mandatos de 2009-2013, 2013-2017 e 2017-2021;
Juiz Social na Comarca de Castelo de Paiva de 2009 a 2021;
Presidente do Conselho Fiscal da Associação Desportiva do Casal de 2008 a 2010.
2 - Cláudia Vanessa da Silva Rodrigues Pereira:
Concluiu Pós-Graduação em Direito do Trabalho - Universidade Lusíada - julho de 2003;
Concluiu Pós-Graduação de Técnico Superior de Higiene e Segurança do Trabalho - ISLA Gaia - janeiro de 2001;
Concluiu a Licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho - ISLA Gaia - julho de 1999;
Possui certificado de competências pedagógicas de formadora - IEFP;
Possui Certificado de Aptidão Profissional de Técnico Superior de Higiene e Segurança do Trabalho - ACT;
De 05/01/2010 a 24/10/2021 exerceu funções de Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho na empresa José Fernandes Mendes, Lda.;
De 01/02/2006 a 31/12/2009 exerceu funções de Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho na RH-Med, Lda.;
De fevereiro de 2003 a 31/01/2006 exerceu exerce funções de Técnica Superior de Higiene e Segurança no Trabalho na Clínica Fernandes Tomás, Lda.;
De março de 2002 a fevereiro de 2003 exerceu funções de trabalhadora independente na área da formação;
Vereadora em regime de não permanência no Município de Castelo de Paiva nos mandatos 2009-2013/2013-2017/2017-2021.
314680549
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4713284.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2013-09-12 -
Lei
75/2013 -
Assembleia da República
Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4713284/aviso-extrato-20998-2021-de-9-de-novembro