Aviso (extrato) 20736/2021, de 4 de Novembro
- Corpo emitente: Município de Castro Marim
- Fonte: Diário da República n.º 214/2021, Série II de 2021-11-04
- Data: 2021-11-04
- Parte: H
- Documento na página oficial do DRE
- Secções desta página::
Sumário
Texto do documento
Sumário: Designação de Dinis Manuel da Palma Faísca no cargo de chefe do Gabinete de Apoio à Presidência.
Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de 18 de outubro de 2021, e no uso da faculdade que me é conferida pelo disposto no n.º 4 do artigo 43.º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro, e tendo presentes as limitações impostas pelo teor da alínea a) do n.º 1 do artigo 42.º do mesmo anexo e diploma, designei:
Nome: Dinis Manuel da Palma Faísca;
Cargo: Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência;
Nota Curricular: Nascido a 5 de junho de 1973, na freguesia de Salir, tem o curso superior de Teologia, licenciatura em Psicologia e especialista em Terapia Familiar e Intervenções Sistémicas Breves;
Entre 1997/10/01 e 2000/08/31 foi professor de Educação Moral e Religiosa Católica no Colégio de Nossa Senhora do Alto;
Entre setembro de 2000 e agosto de 2003 presidiu à Comissão Instaladora do Centro Social de Pera;
Entre outubro de 2008 e janeiro de 2011 presidiu à Direção do Centro Social e Paroquial de Tavira;
Entre setembro de 2012 e julho de 2013 exerceu funções de Técnico Especializado na sala de multideficiência do Agrupamento de Escolas de Castro Marim;
Desde 2013/07/11 até 2019/02/21 exerceu funções de Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência;
Entre 2019/10/11 até 2021/10/17 exerceu as funções de Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência.
Remuneração: 90 % da remuneração base do vereador a tempo inteiro, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 43.º do Anexo I à Lei 75/2013, de 12 de setembro;
Cabimentação orçamental na rubrica 0103010109;
Início de funções: 18 de outubro de 2021.
Assim, ao abrigo do n.º 6 do artigo 42.º do Anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro, deleguei no Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência, as seguintes funções:
Representar oficialmente o Presidente da Câmara nos atos que este determinar;
Assegurar as funções do Protocolo nas Cerimónias e Atos Oficiais do Município;
Organizar e acompanhar as receções promovidas pelos órgãos autárquicos;
Apoiar a realização de iniciativas promocionais;
Assinar e coordenar o expediente do Município;
Coordenar a elaboração dos relatórios do Presidente da Câmara para apresentação na Assembleia Municipal;
Assegurar o controlo prévio da agenda das reuniões de Câmara e Assembleia Municipal e respetivas deliberações;
Acompanhar as reuniões de Câmara e da Assembleia Municipal;
Coordenar com o Presidente da Câmara toda a política de comunicação interna e externa, designadamente os contactos com a Comunicação Social;
Organizar as audiências públicas do Presidente da Câmara, juntamente com o secretariado;
Desempenhar outras atribuições que lhe sejam conferidas.
25 de outubro de 2021. - O Presidente da Câmara, Francisco Augusto Caimoto Amaral.
314675413
Anexos
- Extracto do Diário da República original: https://dre.tretas.org/dre/4712463.dre.pdf .
Ligações deste documento
Este documento liga ao seguinte documento (apenas ligações para documentos da Serie I do DR):
-
2013-09-12 -
Lei
75/2013 -
Assembleia da República
Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico.
Aviso
NOTA IMPORTANTE - a consulta deste documento não substitui a leitura do Diário da República correspondente. Não nos responsabilizamos por quaisquer incorrecções produzidas na transcrição do original para este formato.
O URL desta página é: https://dre.tretas.org/dre/4712463/aviso-extrato-20736-2021-de-4-de-novembro