Aviso (extrato) n.º 5882/2021
Sumário: Renovação da comissão de serviço do coordenador municipal de Proteção Civil.
Para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20 de junho, torno público que a Câmara Municipal realizada no dia 20 de janeiro de 2021, sob minha proposta, renovou a comissão de serviço do licenciado Artur Augusto da Silva Cardoso, como Coordenador Municipal de Proteção Civil, pelo período de três anos, com efeitos a 03/02/2021, cujo perfil e experiência profissional se enquadram nos objetivos pretendidos conforme nota curricular que se anexa, e, fixou a sua remuneração mensal ilíquida em 2.000,00(euro) (dois mil euros):
Nota relativa ao currículo académico e profissional
Nome: Artur Augusto da Silva Cardoso
Data de Nascimento: 17 de novembro de 1963
Habilitações Académicas: Licenciatura em História
Experiência Profissional:
Desde 02/11/1987 a 2/02/2015 exerceu funções de Assistente Técnico (Biblioteca e Documentação), na Biblioteca Municipal de Santa Marta de Penaguião
De 3/2/2015 a 2/02/2018 exerceu as funções de Comandante Operacional Municipal de Santa Marta de Penaguião.
De 03/02/2018 a 02/02/2021 exerceu as funções de Coordenador Municipal de Proteção Civil de Santa Marta de Penaguião.
De 2017 até à presente data Comandante dos Bombeiros Voluntários de Fontes.
Formação Profissional de maior relevância:
Curso de "Preparação de Técnicos Auxiliares de Biblioteca e Serviços de Documentação".
Curso de "Formação Pedagógica Inicial de Formadores".
Curso "Como Falar em Público"
Curso "Sistema de Gestão da Qualidade ISO9001:2000/Serviços Públicos (Administração Local).
Ação de Formação "Avaliação e Seleção Documentais: Processo Contínuo e Sistemático".
Curso "Catalogação de Material Não Livro".
Ação de Formação Diagnóstico "Higiene e Segurança no Trabalho".
Formação em "Liderança" - Escola Nacional de Bombeiros.
Formação em "Supressão de Acidentes" - Escola Nacional de Bombeiros.
Formação em "Formação Jurídica e Operacional" - Escola Nacional de Bombeiros.
Formação em "Práticas de Combate a Incêndios" - Escola Nacional de Bombeiros.
Formação "O Formador e a Sessão" - Escola Nacional de Bombeiros.
Formação em Treino Operacional "Utilização Operacional de Máquinas de Rasto" - Escola Nacional de Bombeiros.
Curso "Segurança e Comportamento do Incêndio Florestal" - Escola Nacional de Bombeiros.
Formação "Equipas de Posto de Comando" - Centro Distrital de Operações de Socorro de Vila Real.
Aptidões e Competências Sociais:
Conselheiro do Conselho Regional da Casa do Douro, de 2009 a 2012.
Segundo Secretário da Mesa do Plenário do Conselho Local de Educação do Município de Santa Marta de Penaguião, 2001-2003.
Elemento do Conselho Pedagógico da escola E B 2, 3 de santa Marta de Penaguião, de 2001 a 2003.
Presidente da Direção da Associação "Os Amigos do Viso", de 2003 a 2008.
Chefe do Departamento Regional da 2.ª Secção do Corpo Nacional de Escutas da Região de Vila Real, de 1996 a 1999.
Secretário da Mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fontes, de 1999 a 2006.
Presidente da Direção do Rancho Folclórico "Flor D'Aurora" de Tabuadelo, de 1996 a 2002.
Chefe do Agrupamento 687 do Corpo Nacional de Escutas de Fontes desde 1995.
Presidente a Assembleia de Freguesia de Fontes, de 1995 a 2013.
Elemento da Direção do "Real Clube de Penaguião" na qualidade de vogal, de 1992 a 1994.
Secretário da Direção do Centro Cultural e Desportivo de Fontes, de 1990 a 1992.
Vice-Presidente para a área operacional da Federação dos Bombeiros do Distrito de Vila Real, de 2015 a 2018.
3 de março de 2021. - O Presidente da Câmara, Dr. Luís Reguengo Machado.
314075584