Deliberação (extrato) n.º 1242/2020
Sumário: Designação do presidente do conselho clínico e de saúde do ACES Loures-Odivelas.
A Presidente do Conselho Clinico e de Saúde do ACES Loures-Odivelas, Licenciada Maria Adelaide Pimentel Laranjeira do Carmo Azevedo, cessou funções a seu pedido, de acordo com a alínea c) do n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei 28/2008, de 22 de fevereiro, na redação atual.
Nos termos do disposto nos n.os 1,3 e 5 do artigo 25.º do mesmo Diploma, por Deliberação 192/2020, de 12/11/2020, do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., foi designado por tês anos, para o cargo de Presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES Loures-Odivelas, o Assistente de Medicina Geral e Familiar, da carreira especial médica, André Duarte Cunha Santos, com efeitos a 12/11/2020, conforme nota curricular em anexo.
20 de novembro de 2020. - O Vogal do Conselho Diretivo da ARSLVT, I. P., Nuno Venade.
Nota curricular
Nome: André Duarte Cunha Santos
Data de nascimento: 20/07/1983
Experiência profissional
13/07/2020-atual
Coordenador da USF Génesis/ACES Loures-Odivelas
01/11/2017-atual
Assistente em Medicina Geral e Familiar
ACES Loures-Odivelas/USF Génesis
07/12/2016-31/10/2017
Assistente em Medicina Geral e Familiar
ACES Loures-Odivelas/USF Colina de Odivelas
01/01/2012-06/12/2016
Internato Médico em Medicina Geral e Familiar
ACES Loures-Odivelas/USF Ars Médica
Loures
01/01/2011-31/12/2011
Médico Interno do Ano Comum
Hospital de Faro, E. P. E.
Faro
Educação e formação
01/10/2002-20/12/2009 - Santiago de Compostela, Espanha
Licenciatura em Medicina
Faculdade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela
01/01/2013-31/12/2013 - Lisboa
Pós-graduação em Medicina Desportiva
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa
09/2013
Curso de Advanced Cardiac Life Support (ACLS)
American Heart Association
05/2014
Curso de Advanced Trauma Life Support (ATLS)
Sociedade Portuguesa de Cirurgia
05/2012
Curso de Emergências Pediátricas em Cuidados de Saúde Primários
Centro de Formação do Centro Hospitalar Lisboa Norte, E. P. E.
313767566