Deliberação (extrato) n.º 251/2020
Sumário: Nomeação, em regime de substituição, da mestre Natália de Freitas Mendes como Diretora da Direção de Administração e Infraestruturas, integrada no Departamento de Gestão e Administração.
Pela Deliberação do Conselho Diretivo n.º 8/2020 e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do cargo referido infra, foi nomeada, em regime de substituição, ao abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, como Diretora da Direção de Administração e Infraestruturas, integrada no Departamento de Gestão e Administração, cargo de direção intermédia de 2.º grau, a mestre Natália de Freitas Mendes, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, cuja nota curricular abaixo se publica.
Por razão de urgente conveniência do serviço, a presente deliberação produz efeitos a 13 de janeiro de 2020.
Nota curricular
Natália Freitas Mendes, nascida em Paris a 24 de junho de 1980.
Mestre em Economia e Políticas Públicas, pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, da Universidade Técnica de Lisboa, em 3 de dezembro 2012. Licenciatura em Gestão de Empresas pelo Instituto Politécnico de Bragança, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em agosto de 2005. Bacharel em Gestão de Empresas pelo Instituto Politécnico de Bragança, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão, em julho de 2004.
Desde 13 de setembro de 2019 Chefe de Divisão na Divisão de Coordenação Financeira, na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais;
De 1 de abril de 2016 a 12 de setembro de 2019 Chefe de Divisão na Divisão de Planeamento e Compras Públicas, na Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais;
De 15 a 30 de março de 2016 técnica superior no Serviço de Intervenção nos Comportamento Aditivos e nas Dependências (SICAD);
De 01 de dezembro de 2013 a 14 de março de 2016 Chefe da Divisão de Contratação e Logística, no Instituto de conservação da Natureza e das Florestas, IP;
De 01 de janeiro a 30 de novembro de 2013 desempenho de funções de técnica superior, na área de implementação e coordenação de práticas inerentes a metodologias decorrentes de um regime de autonomia administrativa, no Serviço de Intervenção nos Comportamento Aditivos e nas Dependências;
Responsável pelo Núcleo de Gestão Económica e Financeira, no Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., de 03 de junho de 2011 a 31 de dezembro de 2012;
Responsável pela Equipa de compras e Património, no Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., de 01 de janeiro de 2009 a 02 de junho de 2011;
Desempenho funções de técnica superior, no Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., de 22 de maio de 2007 a 31 de dezembro de 2008;
Técnica superior estagiária, no Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., de 21 de maio de 2006 a 21 de maio de 2007;
Estagiária num Gabinete de contabilidade, estágio para a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, de 5 de setembro de 2005 a 10 de janeiro de 2006.
Formadora interna na Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, na área da Contração Pública, Plataforma de Contratação Pública, BASE.GOV;
Formadora interna no Instituto da Droga e da Toxicodependência, I. P., na área do Código de Contração Pública, entre julho de 2009 e novembro de 2010;
Detentora de Certificado Competências Pedagógicas (Formação Pedagógica inicial de Formadores);
Participação em Congressos, Conferências e formação em diversas áreas, designadamente, Controlo de Gestão, Código dos Contratos Públicos, SNC-AP, Gestão Patrimonial na Administração Pública, Segurança contra incêndio e Evacuação de Emergência, Gestão de Energia para Edifícios de Serviços da Administração Pública Central, execução do orçamento nos serviços públicos.
20 de janeiro de 2020. - A Diretora da Direção de Recursos Humanos, Cidália Pereira.
312984117