Deliberação (extrato) n.º 2280/2014
Por deliberação do Conselho Diretivo, n.º 202/2014, de 29 de outubro, e até à conclusão do procedimento concursal para recrutamento e provimento do referido cargo, foi designada, em regime de substituição, a licenciada Maria de Lurdes Ferreira Lopes, no cargo de Diretora do Núcleo de Prestações Familiares e Cidadania, da Unidade de Prestações e Contribuições, do Centro Distrital de Viseu, que detém a competência técnica e aptidão para o exercício das funções, conforme evidencia a respetiva nota curricular em anexo, com efeitos a 3 de novembro de 2014.
29.outubro.2014. - Pelo Conselho Diretivo, a Presidente, Mariana Ribeiro Ferreira.
Nota curricular
2006 - Pós Graduação em Genética e Direito, Curso Breve - Professor Doutor Guilherme de Oliveira, Centro de Direito Biomédico da Faculdade de Direito da 1997-2002 - Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito, da Universidade de 2002-2003 - Licenciatura em Enfermagem - Curso de Complemento de Formação em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de Viseu, Instituto Superior 1992-1995 - Bacharel em Enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de Viseu, Instituto Superior Politécnico de Viseu.
Desde 12/2008 exerce funções no Serviço de Fiscalização do Centro - Núcleo de Beneficiários e Contribuintes - Setor Viseu, com vínculo de nomeação definitiva, com a categoria de inspetora da carreira de inspetor superior, do quadro de pessoal das Entre 09/2007 e 12/2008, Técnica Superior, com funções de instrutora de processos de inquérito por crimes contra a Segurança Social, no Núcleo de Investigação Criminal, do De 11/2006 até 08/2007 - técnica superior com funções de inspeção no Núcleo de Beneficiários e Contribuintes - Setor de Aveiro do Serviço de Fiscalização do Centro, do Departamento de Fiscalização, do ISS, I. P.
2006 - Jurista do Hospital Nossa Senhora da Assunção - Seia
2004-2005 - Docente da disciplina de Direito e Ética na Saúde, do Curso de Complemento de Formação em Enfermagem, da Escola Superior de Enfermagem de Viseu, do Instituto Superior Politécnico de Viseu
De 02/06/1997 a 31/10/2006 - Enfermeira Graduada do Hospital de São Teotónio de Viseu - Serviço de Urgência Pediátrica.
De 01/04/1997 a 01/06/1997 - Enfermeira no Hospital de Santo André, Leiria, Serviço de Urgência Pediátrica - Ingresso na função pública com nomeação definitiva.
De 07/08/1995 a 31/03/1997 - Enfermeira no Centro Hospitalar de Coimbra - Hospital Pediátrico de Coimbra - Serviço de Urgência, contrato a termo certo.
208286288