Despacho (extrato) n.º 14445/2014
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa de 29.08.2014, foram autorizadas as renovações aos contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo com a categoria de Assistentes Convidados para a Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, auferindo o vencimento correspondente ao escalão 1 índice 100 da tabela do pessoal docente do ensino superior politécnico dos seguintes docentes:
Maria dos Anjos Pombo Batista dos Santos, em regime de tempo parcial 15 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Paula Cristina Charro Barradas Aroeira Conceição, em regime de tempo parcial 15 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Ana Cristina Alves Rodrigues, em regime de tempo parcial 15 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Hélder Nunes Freitas, em regime de tempo parcial 15 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Ana Mafalda Terreiro Antunes Moreira Sousa, em regime de tempo parcial 20 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Nádia Sofia Mesquita Fernandes, em regime de tempo parcial 20 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
João Pedro da Fonseca, em regime de tempo parcial 25 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Hélder José Molarinho Estevão, em regime de tempo parcial 25 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
José Guilherme Carvalho Mascarenhas, em regime de tempo parcial 25 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Patrícia Reis Luzia, em regime de tempo parcial 30 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Aida Palmira Passos Martins Silva Ferreira, em regime de tempo parcial 40 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Nuno Miguel Paiva Martins, em regime de tempo parcial 45 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Maria Isabel Morgado Conde, em regime de tempo parcial 45 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Bruno Filipe Sousa Carmona, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
José Luís Samões Ramalho Agulhas, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
João Paulo Monteirinho Gonçalves, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Nélia Alexandrina Costa Nunes, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Sérgio Santos Gaspar da Cunha, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Daniela Patrícia Vieira Lima, em regime de tempo parcial 50 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
Ricardo José Catarino Gomes Silva, em regime de tempo parcial 55 %, no período de 01.09.2014 a 31.08.2015.
24 de outubro de 2014. - O Administrador, Licenciado António José Carvalho Marques.
208246346