Despacho (extrato) n.º 2886/2019
Por despacho do Presidente do Instituto Politécnico de Lisboa, foram autorizados os contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, com os monitores do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa abaixo indicados, sendo os mesmos remunerados de acordo com o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico:
Daniel Rúben de Oliveira Rodrigues, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 50 % com início em 16.04.2018 e termo a 31.08.2018
Daniel Rúben de Oliveira Rodrigues, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 50 % com início em 01-09-2018 e termo a 31.08.2019
Daniel Gonçalves Pita Santos Almeida, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 50 % com início em 01-09-2018 e termo a 31.08.2019
António Filipe Ramic Santos Oliveira, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, por um ano, com início em 01.09.2018
Darcy Gonçalves D'Apresentação, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, por um ano, com início em 01.09.2018
Ana Filipa Santos da Mota, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, por um ano, com início em 01.09.2018
Débora Alexandra Santos Craveiro, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, por um ano, com início em 01.09.2018
Hugo Gonçalo Lopes de Almeida, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, por um ano, com início em 01.09.2018
Luís Manuel Pires Ramalhete, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 50 %, por um ano, com início em 01.09.2018
Miguel Alexandre Calha Campino, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, por um ano, com início em 01.09.2018
Nuno Miguel Canas Antunes, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, por um ano, com início em 01.09.2018
Nadiya Mikolyash, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 %, por um ano, com início em 01.09.2018
Leonardo Miguel Lopes Melo, com a categoria de Monitor, em regime de tempo parcial a 80 % por um ano, com início em 01.09.2018
26 de fevereiro de 2019. - O Presidente do Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, Professor Coordenador Doutor Jorge Alberto Mendes de Sousa.
312108239