Despacho (extrato) n.º 10241/2016
1 - Por despacho do Ministro dos Negócios Estrangeiros, de 3 de agosto de 2016, nos termos e ao abrigo das disposições conjugadas dos n.os 4 e 7 do artigo 20.º e da alínea b) do n.º 4 do artigo 21.º do Decreto Lei 121/2011, de 29 de dezembro, bem como do disposto no n.º 2 do artigo 1.º da Portaria 33/2012, de 31 de janeiro, foi designado, em regime de comissão de serviço, para o exercer o cargo de Diretor de Serviços de Cifra e Informática, integrado na SecretariaGeral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministro Plenipotenciário de 2.ª classe, Mário Rui dos Santos Miranda Duarte, pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, cujo currículo académico e profissional, que se anexa ao presente despacho, evidencia perfil adequado e demonstrativo da aptidão e da experiência profissional necessárias para o desempenho do cargo em que é investido.
2 - O referido despacho produz efeitos a 1 de setembro de 2016.
ANEXO
Nota curricular
DUARTE (Mário Rui dos Santos Miranda) - Nasceu em 12 de junho de 1965, em Lisboa; licenciado em História pela Universidade Lusíada; aprovado no concurso de admissão aos lugares de Adido de Embaixada, aberto em 30 de dezembro de 1989;
Adido de Embaixada, na Secretaria de Estado, em 15 de dezembro de 1990;
Terceiro-Secretário de Embaixada, em 15 de dezembro de 1992;
Segundo-Secretário de Embaixada, em 15 de dezembro de 1993;
Cônsul em Providence, em 6 de dezembro de 1995;
Primeiro-Secretário de Embaixada, em 22 de dezembro de 1998; em comissão de serviço na Missão Permanente junto das Nações Unidas, em Nova Iorque, de 18 de outubro a 12 de novembro de 1999 e de janeiro a junho de 2000; na Delegação Permanente junto da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Bruxelas, em 4 de setembro de 2000;
Conselheiro de Embaixada, em 18 de abril de 2002;
Adjunto Diplomático no Gabinete do PrimeiroMinistro, em 1 de setembro de 2003;
Diretor dos Serviços Políticos Multilaterais (SPM), em 21 de março de 2005;
Diretor dos Serviços das Instituições Europeias e Relações Bilaterais (INS), em 11 de agosto de 2005; na Missão Permanente junto dos Organismos e Organizações Internacionais, em Genebra, em 20 de agosto de 2008; no mesmo posto, como Representante Permanente Adjunto, em 29 de março de 2012; na Secretaria de Estado, em 5 de agosto de 2013;
Coordenador do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, entre 2013 e 2015;
Ministro Plenipotenciário de 2.ª classe, em 28 de maio de 2015;
Chefe do Gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares do XX Governo Constitucional, em 30 de outubro de 2015; na Secretaria de Estado, em 25 de novembro de 2015.
9 de agosto de 2016. - O Diretor do Departamento Geral de Administração, Gilberto Jerónimo.
209799522