Despacho (extracto) n.º 3916/2005 (2.ª série). - Por despachos das seguintes datas, das entidades abaixo mencionadas:
Autorizada a celebração, por urgente conveniência de serviço, de contrato administrativo de provimento com o pessoal docente especialmente contratado ao abrigo do artigo 8.º do Decreto-Lei 185/81, de 1 de Julho, para exercer funções na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha, do Instituto Politécnico de Leiria:
De 8 de Outubro de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, proferido por delegação:
Alexandra Margarida Fernandes Aires de Abreu, encarregada de trabalhos - com efeitos a partir de 28 de Outubro de 2004 e até 27 de Outubro de 2006.
Alexandre Estrela Soares Costa, equiparado a assistente do 1.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Ana Cristina Pereira Sacramento, equiparada a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (20%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
Ana Patrícia Coutinho de Almeida, equiparada a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (50%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
António Jacinto Concorda Contador, equiparado a professor-adjunto, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Carlos Augusto Ribeiro da Conceição, equiparado a professor-adjunto, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Catarina Caldas de Figueiredo Mendes Mourão, equiparada a professora-adjunta, a tempo parcial (20%) - com efeitos a partir de 11 de Outubro de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
Celso da Cruz Martins, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (30%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Daniel António Monteiro de Almeida, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (50%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Fernando Manuel Galrito Domingues, equiparado a assistente do 2.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Fernando Manuel Nabais, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo integral - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Francisco José Vaz Fernandes, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (30%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Inês de Paula e Barros Vasques, equiparada a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (20%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
João Decq Teixeira da Silva, equiparado a assistente do 1.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
João Miguel dos Reis Tita Lopes Vinagre, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo integral - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
João Miguel Osório de Castro Garcia dos Santos, equiparado a professor-adjunto, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
João Pedro Carapinha Ribeiro de Almeida, equiparado a assistente do 2.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 11 de Outubro de 2004 a 10 de Outubro de 2005.
Jorge Miguel André Feijão, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (30%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
José Eduardo Cardoso Lopes Rocha, equiparado a assistente do 2.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Luís Filipe Neves Firmo, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (20%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
Luís Gabriel Mendes Caldeira da Silva, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo integral - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
Luís Miguel Bandeira Carradas, equiparado a assistente do 1.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 11 de Outubro de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
Luísa Arroz Correia Albuquerque, equiparada a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (50%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Marco Paulo Henriques da Silva, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo integral - com efeitos a partir de 11 de Outubro de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
Maria Eduarda Moreira Abrantes Ferreira da Silva, encarregada de trabalhos - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Maria Madalena Couto de Almeida Gonçalves, equiparada a professora-adjunta, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Maria Margarida Pinto Tavares Pereira, equiparada a assistente do 1.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Mário Jorge da Câmara de Melo Caeiro, equiparado a assistente do 1.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 11 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Nicholas Brent Taylor, equiparado a assistente do 2.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Nuno Miguel Borges Lisboa Afonso, equiparado a assistente do 2.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Nuno Miguel Castanheira Almeida, equiparado a assistente 1.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 31 de Março de 2005.
Nuno Miguel Lourinho Pereira José, equiparado a assistente do 1.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Pedro Miguel de Almeida Letria, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (50%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Stephan Ferdinand Jurgens, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (50%) - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Teresa Paula de Oliveira Coimbra do Amaral, equiparada a assistente do 1.º triénio, em dedicação exclusiva - com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
De 14 de Outubro de 2004 do presidente, em exercício, do Instituto Politécnico de Leiria:
Nélson Luís Candeias Guerreiro, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial - 20%, de 15 a 24 de Outubro de 2004 e 50%, de 25 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
João Miguel de Loureiro Costa Borges, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (50%) - com efeitos a partir de 15 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
De 29 de Outubro de 2004 do presidente, em exercício, do Instituto Politécnico de Leiria:
José Alfredo Neves Jacinto, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (20%) - com efeitos a partir de 1 de Novembro de 2004 a 28 de Fevereiro de 2005.
De 5 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Célia Cristina Correia Ferreira, autorizada a renovação trienal como assistente do 2.º triénio - com efeitos a partir de 12 de Novembro de 2004 e até 11 de Novembro de 2007.
Fernando Manuel Penitência Poeira, autorizada a renovação trienal como assistente do 2.º triénio - com efeitos a partir de 12 de Novembro de 2004 e até 11 de Novembro de 2007.
De 15 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Margarida Maria Moz Fernandes de Sá, equiparada a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (20%) - com efeitos a partir de 16 de Novembro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
De 30 de Novembro de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria:
Guilherme Abel Ferreira de Mendonça, equiparado a assistente do 1.º triénio, a tempo parcial (50%) - com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2004 e até 30 de Setembro de 2005.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Fevereiro de 2005. - O Vice-Presidente, João Paulo dos Santos Marques.