Despacho (extracto) n.º 25 233/2004 (2.ª série). - Por despacho de 6 de Julho de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a renovação da contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria ao docente abaixo indicado:
Carlos Daniel Henriques Pereira, como assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade - pelo período de três anos, com início em 6 de Julho de 2004.
Por despacho de 6 de Julho de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de Marco Alexandre Bom Santos, como encarregado de trabalhos, pelo período de seis meses, com início em 7 de Julho de 2004.
Por despacho de 13 de Julho de 2004 do vice-presidente do Instituto Politécnico de Leiria, no uso de competência delegada, foram autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria aos docentes abaixo indicados:
Carlos Manuel Cerqueira Simplício, como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade - no período de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
Sérgio Manuel Silva, como equiparado a professor-adjunto, em regime de exclusividade - no período de 1 de Agosto de 2004 a 31 de Julho de 2006.
Luís Carlos Costa Maria, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 28 de Julho de 2004 a 27 de Julho de 2006.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Novembro de 2004. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.