Despacho (extracto) n.º 25 228/2004 (2.ª série). - Por despacho de 13 de Agosto de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos docentes abaixo indicados:
Filipe Tadeu Soares Oliveira, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Nuno Manuel Lucas Vieira Lopes, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Luís Manuel Conde Bento, equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Jorge Santos Freitas Oliveira, equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 16 de Setembro de 2004 a 15 de Setembro de 2006.
Francisco Bernardo Noronha e Távora, equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo integral - no período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Por despacho de 13 de Agosto de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria dos docentes abaixo indicados:
António Manuel Quental Martins - equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 20%, três horas, no período de 1 de Outubro de 2004 a 23 de Fevereiro de 2005.
Pedro Miguel Pinto Carvalho - como encarregado de trabalhos, pelo período de seis meses, com início em 2 de Setembro de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Novembro de 2004. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.