Despacho (extracto) n.º 25 227/2004 (2.ª série). - Por despacho de 16 de Agosto de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria aos docentes abaixo indicados:
Susana Catarina Simões Almeida, como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 15 de Setembro de 2004 a 14 de Setembro de 2006.
Rita Gonçalves Ferreira Silva, como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo integral - no período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Ana Isabel Lambelho Costa, como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Carla Marisa Cardoso Caetano Ferrão, como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2006.
Paulo Jorge Sousa Pinheiro, como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 40%, cinco horas - no período de 1 de Outubro de 2004 a 30 de Setembro de 2005.
Mário Fernando Bento Santos, como equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial, 30%, quatro horas - no período de 1 de Outubro de 2004 a 23 de Fevereiro de 2005.
Por despacho de 16 de Agosto de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria aos docentes abaixo indicados:
Joana Isabel Felizardo Gomes Luzio, como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 20%, três horas - no período de 1 de Outubro de 2004 a 23 de Fevereiro de 2005.
Mário João Natividade Francisco, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 60%, oito horas - no período de 1 de Outubro de 2004 a 23 de Fevereiro de 2005.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Novembro de 2004. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.