Despacho (extracto) n.º 25 226/2004 (2.ª série). - Por despacho de 13 de Agosto de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as renovações das contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria aos docentes abaixo indicados:
Marta Saracho Arnaiz, como equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto de 2006.
Jorge Manuel Almeida Gomes da Costa, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto de 2006.
Maria de Lurdes Neves Godinho, como equiparada a professora-adjunta, em regime de exclusividade - no período de 30 de Setembro de 2004 a 29 de Setembro de 2006.
Maria Teresa Caires Vila Nova Lopes Cruz, como equiparada a assistente do 2.º triénio, em regime de exclusividade - no período de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto de 2006.
Por despacho de 16 de Agosto de 2004 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria aos docentes abaixo indicados:
João Paulo Cunha Galvão, como equiparado a professor-adjunto em regime de tempo parcial, 60%, oito horas - no período de 1 de Setembro de 2004 a 31 de Agosto de 2005.
Fábio Miguel Campos Poeiras, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial, 60%, oito horas - no período de 15 de Setembro de 2004 a 23 de Fevereiro de 2005.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
18 de Novembro de 2004. - O Presidente do Conselho Directivo, Carlos Fernando Couceiro de Sousa Neves.