Despacho (extracto) n.º 19 386/2004 (2.ª série). - Por meu despacho de 17 de Junho de 2004, no uso de delegação de competências, e por despacho de 6 de Julho de 2004 do presidente do Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas:
Maria Margarida Lencastre de Azevedo Menezes e Cruz Duarte Monteiro, técnica superior de 1.ª classe, do quadro do Instituto Nacional de Investigação Agrária e das Pescas - transferida para a mesma categoria para o quadro de nomeação definitiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, com efeitos a partir de 1 de Setembro de 2004, ficando exonerada do lugar de origem a partir daquela data. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
12 de Agosto de 2004. - O Director, António Bensabat Rendas.