Despacho 14 344/2004 (2.ª série). - Por despacho de 18 de Maio de 2004 do Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e Pescas, foram autorizados os seguintes contratos de trabalho a termo certo para exercerem funções de vigilância fixa a fogos florestais, com a remuneração mensal de Euro 434, com o início e termo abaixo mencionado, podendo ser prorrogados até ao limite máximo de quatro meses:
Nome ... Início do contrato ... Termo do contrato
Adelino Cerqueira da Cunha ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Álvaro Nuno Alves do Lago ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
António Augusto Moreira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
António Barreira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
António Dionísio Rodrigues da Rocha ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
António Gonçalves Puga ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
António Joaquim Gaspar da Costa ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
António Pereira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Armando da Silva Paula ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Cláudia Patrícia Dinis Beleza Arada ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Custódio Cardoso de Oliveira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Guilherme Vieira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Horácio José Portela Ferreira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
José da Silva Beleza ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
José Maria Carvalho dos Santos ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
José Maria Ferreira de Oliveira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
José Teixeira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
José Valadares Mendes ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Lídia Rosa Alves Barreira Valadares ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Lourenço Joaquim Cerqueira Soares ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Lúcia Margarida Carvalho dos Santos ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Luís Fernandes Borlido da Rocha ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Luís Filipe Pereira Puga ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Luís Manuel Ferreira de Oliveira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel António Azevedo Peixoto ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel Barbosa do Outeiro ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel Jorge Dias ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel Pereira Borges ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Adília Carvalho Gonçalves ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Celeste Lourenço da Cunha ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Maria da Conceição Ribeiro Lopes Barroso ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Júlia Neves Costa ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Marisa Maria Correia Marques de Campos ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Nélson da Rocha Vieira ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Palmira de Lemos ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Paulino Barnabé da Costa Brás ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Paulo Jorge Pires Fernandes ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Ricardo Fernando Fernandes dos Anjos ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Serafim Fernandes ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Sérgio Fernando da Silva Leite ... 1-6-20043 ... 1-8-2004
Tiago André Fernandes Teixeira Almeida ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Vasco Humberto Guimarães Dias ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Vera Lúcia Camargo ... 1-6-2004 ... 31-8-2004
Amadeu Brandão Portela ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Américo Gonçalves Lamas ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
António da Silva Reis ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
António Dantas Cerqueira ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
António Pereira da Cunha ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
António Teixeira ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Arlindo lvo Queiroz Alves ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Bernardino de Sousa Couto ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Carlos Daniel Ferreira da Costa ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
João Cândido Costa Rodrigues ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
José Delfim Barbosa Barreiro ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
José Fernando Lima Pires ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
José Folia do Rio ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
José Miguel Machado Braga ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
José Novais Corria ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
José Oliveira Amorim ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
José Teixeira Vieira ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Luís Manuel da Costa Pereira ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel da Luz ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel de Barros Branco ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel Joaquim Martins Teixeira ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel José Sousa Vieira ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel Teixeira Vieira ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Adelaide Gonçalves Costa Pereira ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Lamas Gonçalves ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Paula Libória Rodrigues Marques Correia ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Paulo Jorge Gonçalves Sousa ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Rosa Rocha Rodrigues Barreiro ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Rui Filipe Castro Pereira ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Sérgio Rodrigo Dias Cruz ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
Victor Orlando Martins Coutinho ... 2-6-2004 ... 31-8-2004
António José Teixeira Rebelo ... 3-6-2004 ... 31-8-2004
José Fernando Ribeiro Mota ... 3-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Vieira Mendes Costa ... 3-6-2004 ... 31-8-2004
Rui Manuel Mendes Costa ... 3-6-2004 ... 31-8-2004
Carlos Miguel Montenegro Leite ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Hélder Augusto Oliveira Félix Queirós ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Hugo André Lemos Cavaleiro Meireles ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Joel Rodrigues de Lapierre Badoni ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
José Maria da Rocha Pinto ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Nuno Fernando Batista de Pinho ... 4-6-2004 ... 27-6-2004
Laurentino Eduardo Pereira Silva Batista ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Luís Miguei Sá Neiva Ferros ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Alica de Sousa Freitas ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Bernardete da Rocha Pinto ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Ricardo Alexandre Carvalheiro Ferreira ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Sónia Cristina Freitas Ferreira ... 4-6-2004 ... 31-8-2004
Alexandre José da Silva Ribeiro ... 7-6-2004 ... 31-8-2004
António Leite Dias Ferreira ... 7-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel Joaquim Fechas Barroso ... 7-6-2004 ... 31-8-2004
Maria de Lurdes da Silva Teixeira ... 7-6-2004 ... 31-8-2004
António José de Queirós ... 9-6-2004 ... 31-8-2004
Joaquim Pereira Coutinho ... 9-6-2004 ... 31-8-2004
José Soares Vieira ... 9-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Manuela Teles Queirós ... 9-6-2004 ... 31-8-2004
Adelino da Silva Gomes ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Albino de Pinho Neves ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Amadeu Sousa Gomes Coimbra ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
António Augusto Nascimento Narciso ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
António Maria Tavares ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
António Pereira Vieira ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Belmiro Pereira Ferreira ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Carla Alexandra Teixeira de Paiva ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Custódio Tavares Ferreira ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Domingos Francisco Gomes Gouveia ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Élio Roberto Martins Tavares ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
João Gomes Lobão ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Joaquim Carlos de Noronha Mendes ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
José Fernandes de Sousa ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
José Fernandes Rodrigues ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
José Manuel Fernandes Tavares ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
José Maria Pinto da Costa ... 11-6-2004 ... 28-6-2004
Luís Gomes Ferreira ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel António Tavares de Matos ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Manuel Lourenço da Silva Resende ... 11-6-2004 ... 31,8-2004
Octávia Alexandra Teixeira de Paiva ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Orlando de Paiva Soares ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Nuno André Silva Barbosa Fernandes ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Artur Sousa Gomes Coimbra ... 11-6-2004 ... 31-8-2004
Firmino Fernandes ... 15-6-2004 ... 31-8-2004
Leonel da Silva ... 15-6-2004 ... 31-8-2004
José Manuel Alves Gonçalves ... 15-6-2004 ... 31-8-2004
Maria Albertina Trigueiros Alves ... 15-6-2004 ... 31-8-2004
Delfina Esteves ... 18-6-2004 ... 31-8-2004
José António Vaz ... 25-6-2004 ... 31-8-2004
Branca Ondina Lemos Cavaleiro Meireles ... 28-6-2004 ... 31-8-2004
Tiago André Esteves Rodrigues ... 28-6-2004 ... 31-8-2004
Fernando Silva Sousa ... 28-6-2004 ... 31-8-2004
José Carlos Ferreira Morais de Azevedo ... 29-6-2004 ... 31-8-2004
5 de Julho de 2004. - Pelo Director Regional, o Chefe de Divisão de Formação e Gestão de Recursos Humanos, Jorge Fernandes de Brito.