Despacho (extracto) n.º 9521/2004 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de competências (despacho 4500/2002 (2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 28 de Fevereiro de 2002), foi concedida a prorrogação do contrato aos seguintes docentes:
De 19 de Setembro de 2003:
Mestre Miguel Augusto Mendes Oliveira e Silva, assistente - até 30 de Julho de 2004, final do ano lectivo de 2003-2004, a partir de 27 de Novembro de 2003.
De 16 de Outubro de 2003:
Licenciado Luís Miguel Rino Cerveira da Silva, assistente - por um biénio, a partir de 21 de Novembro de 2003.
De 22 de Dezembro de 2003:
Mestra Maria Manuela Bento Gonçalves, assistente - por um biénio, a partir de 15 de Janeiro de 2004.
Mestre Rui da Graça Rocha Ribeiro, assistente - até 30 de Julho de 2004, final do ano lectivo de 2003-2004, a partir de 2 de Janeiro de 2004.
De 16 de Janeiro de 2004:
Licenciado Fernando Manuel Martins Nogueira, assistente - até 30 de Julho de 2004, final do ano lectivo de 2003-2004, a partir de 11 de Janeiro de 2004.
27 de Abril de 2004. - O Administrador, José da Cruz Costa.