Despacho (extracto) n.º 2526/2004 (2.ª série). - Por despachos proferidos nas datas a seguir indicadas, do vice-reitor da Universidade de Aveiro, no uso de delegação de competências [despacho 4500/2002 (2.ª série), Diário da República, 2.ª série, n.º 50, de 28 de Fevereiro de 2002]:
De 17 de Junho de 2003:
Licenciado Mário Jorge Peixoto Teixeira - contratado como assistente convidado, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, renovável por sucessivos períodos de três anos, por urgente conveniência de serviço, a partir de 30 de Setembro de 2003. (Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 17 de Setembro de 2003:
Licenciada Sílvia Luís Ferreira Jorge - contratada como monitora além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 22 de Setembro de 2003 e até 30 de Julho de 2004 (final da época de recurso do ano lectivo de 2003-2004).
Licenciada Mara Teresa da Silva Madaleno - contratada como monitora, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 22 de Setembro de 2003 e até 30 de Julho de 2004 (final da época de recurso do ano lectivo de 2003-2004).
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
De 18 de Julho de 2003:
Mestre João Carlos Maia Margalha - contratado como assistente convidado, em regime de tempo parcial (50%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2003.
Mestre José Carlos Baptista da Mota - contratado como assistente convidado, em regime de tempo parcial (50%), além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2003.
Licenciada Aida Maria de Figueiredo Ferreira Martins - contratada como assistente convidada, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2003.
Licenciado Eduardo Gil Simões dos Santos Cabral - contratado como assistente convidado, além do quadro do pessoal docente da Universidade de Aveiro, por um ano, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Setembro de 2003
(Não carecem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
19 de Janeiro de 2004. - O Administrador, José da Cruz Costa.