Deliberação (extracto) n.º 1444/2003. - Por deliberações da direcção do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) de 3 de Setembro de 2003, são nomeados definitivamente investigadores principais do quadro de pessoal deste Laboratório os investigadores auxiliares, do mesmo quadro, nas áreas científicas e escalões que para cada um se indicam, Doutores Teresa Barbosa Eira Leitão de Lobo Ferreira (na área científica de Engenharia de Recursos Hídricos e Obras Hidráulicas, escalão 2, índice 230),Fernando José Pardo de Santayana Carrillo, João Manuel Marcelino Mateus da Silva e João Paulo Bilé Serra (na área científica de Mecânica dos Solos, escalão 2, índice 230, o primeiro e o terceiro, e escalão 3, índice 250, o segundo), João Paulo Lourenço Cardoso (na área científica de Estradas, Caminhos de Ferro e Aeródromos, escalão 3, índice 250) e José João Roseira Delgado Muralha e Noemí Alejandra Schclar Leitão (na área científica de Mecânica das Rochas, escalão 3, índice 250, o primeiro, e escalão 2, índice 230, a segunda), com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerados dos actuais lugares a partir da mesma data. As presentes nomeações foram precedidas de aprovação em concurso externo e a tramitação deste obedeceu ao estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de Maio de 2002.
Por deliberações da direcção do LNEC de 5 de Setembro de 2003, são nomeados definitivamente investigadores principais do quadro de pessoal deste Laboratório os seguintes investigadores auxiliares, do mesmo quadro, nas áreas científicas e escalões que para cada um se indicam, Doutores Maria João Oliveira de Barros Henriques (na área científica de Engenharia Geográfica, escalão 3, índice 250), André Bustorff Fortunato (na área científica de Hidráulica Marítima, escalão 2, índice 230) e Sérgio Carvalho de Matos Teixeira Coelho (na área científica de Engenharia Sanitária e Ambiental, escalão 3, índice 250), com efeitos a partir da data da aceitação, considerando-se exonerados dos actuais lugares a partir da mesma data. As presentes nomeações foram precedidas de aprovação em concurso externo e a tramitação deste obedeceu ao estabelecido na Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de Maio de 2002.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
8 de Setembro de 2003. - O Vice-Presidente, Carlos Pina.