Aviso 8702/2003 (2.ª série). - Por despacho de 31 de Julho de 2003 do presidente do Instituto Politécnico da Guarda:
José Júlio Esteves Pinheiro, professor-coordenador da Escola Superior de Educação da Guarda - autorizada a dispensa de serviço docente no período compreendido entre 1 de Outubro de 2003 e 31 de Março de 2004.
Rosa Branca Almeida Figueiredo, professora-adjunta da Escola Superior de Educação da Guarda - autorizada a dispensa da serviço docente no período compreendido entre 1 de Outubro de 2003 e 31 de Março de 2004.
1 de Agosto de 2003. - O Presidente, Jorge Manuel Monteiro Mendes.