Despacho 4755/2003 (2.ª série). - Por delegação do Ministro da Administração Interna, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 127, de 3 de Junho de 2002, subdelegada no 2.º comandante-geral da GNR, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 5 de Julho de 2002, por seu despacho de 20 de Dezembro de 2002, são nomeadas definitivamente, precedendo concurso, assistentes administrativas principais do quadro de pessoal civil da GNR as funcionárias abaixo indicadas, com efeitos a partir da data do referido despacho, sendo exoneradas do cargo anterior à data da aceitação do novo cargo (não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas):
Nome ... Colocação ... Escalão ... Índice
Maria Fernanda Jesus de Almeida Dias ... EPG ... 5 ... 260
Glória Maria Simões Dinis Cunha ... Brigada Territorial n.º 5 ... 1 ... 215
Maria Fernanda Rosa Assunção Ribeiro Casaca ... CG/3.ª Repartição ... 5 ... 260
Ana Cristina Fonseca Alves ... CG ... 1 ... 215
Maria Helena dos Santos Silva Ribeiro ... BT ... 5 ... 260
Maria Teresa dos Santos Sousa Silva ... BT ... 5 ... 260
Maria Ivone Figueiredo Ferreira ... RI ... 5 ... 260
Maria da Conceição Almeida Ganhão Rodrigues ... CG/C. Clínico ... 5 ... 260
Maria Dalma Sil Gonçalves Rocha ... CG/3.ª Repartição ... 5 ... 260
Francisca de Assunção Ganhão Curva G. Sequeira ... BT ... 5 ... 260
Maria Inês Henriques G. Coimbra Rodrigues ... S. Sociais ... 5 ... 260
Maria Helena Coelho dos Santos Inácio Galego ... CG/1.ª Repartição ... 1 ... 215
Margarida de Jesus Morais Machado ... CG/2.ª Repartição ... 1 ... 215
Lúcia da Assunção Fernandes Gonçalves Delgado ... CG/CA ... 1 ... 215
Maria da Luz Baleia Dias Almeida ... EPG ... 1 ... 215
Maria da Piedade Franco Proença dos Santos ... CG/C. Clínico ... 1 ... 215
Albertina Augusta Carvalho Gonçalves Ramada ... Brigada Territorial n.º 4 ... 5 ... 260
Honorina Alves Lopes ... CG/CSO ... 1 ... 215
Maria Helena Fernandes Almeida ... Brigada Territorial n.º 4 ... 2 ... 225
Ema Esmeralda Silva Carvalho ... EPG ... 1 ... 215
17 de Fevereiro de 2003. - O Chefe do Estado-Maior, Luís Manuel Ferraz Pinto de Oliveira, major-general.