Despacho (extracto) n.º 22 920/2002 (2.ª série). - Por despacho de 3 de Julho de 2002 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leria dos seguintes docentes:
Fernando José Nascimento Sebastião - como equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 28 de Setembro de 2002 a 27 de Setembro de 2004.
Jorge Santos Freitas Oliveira - como equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 16 de Setembro de 2002 a 15 de Setembro de 2004.
Maria João Noronha Goucha Borges de Almeida - como assistente do 2.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, pelo período de três anos, com início em 24 de Setembro de 2002.
Miguel Martins Felgueiras - como equiparado a assistente do 2.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 28 de Setembro de 2002 a 27 de Setembro de 2004.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Outubro de 2002. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.