Aviso (extrato) n.º 13516/2015
Cessação de relação jurídica de emprego público
Em cumprimento da alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei 35/2014, de 20/06, torna-se pública a cessação da relação jurídica de emprego público dos trabalhadores abaixo indicados:
Amadeu Maria Maurício, Assistente Operacional, posicionado entre a 5.ª e a 6.ª posições remuneratórias e os níveis 5 e 6, por aposentação, em 01/05/2014;
António Gabriel de Oliveira Santos, Assistente Operacional, posicionado na 3.ª posição remuneratória e no nível 3, por aposentação, em 01/05/2014;
Artur Eduardo Januário Inácio, Assistente Operacional, posicionado entre a 5.ª e a 6.ª posições remuneratórias e os níveis 5 e 6, por aposentação, em 01/08/2014;
Dionísio João Moreira, Encarregado Operacional, posicionado na 4.ª posição remuneratória e no nível 11, por aposentação, em 01/05/2014;
Florentino Antunes de Almeida, Encarregado Operacional, posicionado na 5.ª posição remuneratória e no nível 12, por aposentação, em 01/08/2014;
Francisco José Marques Inácio, Assistente Operacional, posicionado entre a 7.ª e a 8.ª posições remuneratórias e os níveis 7 e 8, por aposentação, em 01/06/2014;
Idalino dos Anjos Cruz, Assistente Operacional, posicionado entre a 6.ª e a 7.ª posições remuneratórias e os níveis 6 e 7, por aposentação, em 01/04/2014;
Isaura Anunciação Silva, Assistente Operacional, posicionada entre a 6.ª e a 7.ª posições remuneratórias e os níveis 6 e 7, por aposentação, em 01/07/2014;
Joaquim Carlos Neves Cordeiro, Assistente Operacional, posicionado entre a 1.ª e a 2.ª posições remuneratórias e os níveis 1 e 2, por aposentação, em 01/09/2014;
José Dâmaso Caetano, Assistente Operacional, posicionado na 2.ª posição remuneratória e no nível 2, por aposentação, em 01/07/2014;
Lealdina Jesus Martinho Casimiro Santos, Assistente Operacional, posicionada entre a 6.ª e a 7.ª posições remuneratórias e os níveis 6 e 7, por aposentação, em 01/03/2014;
Maria Adelaide Jesus Rodrigues Pedro, Assistente Operacional, posicionada entre a 3.ª e a 4.ª posições remuneratórias e os níveis 3 e 4, por aposentação, em 01/01/2014;
Maria Judite da Conceição Cosme, Assistente Técnica, posicionada entre a 4.ª e a 5.ª posições remuneratórias e os níveis 9 e 10, por aposentação, em 01/11/2014;
Michele Bianco, Assistente Operacional, posicionado entre a 7.ª e a 8.ª posições remuneratórias e os níveis 7 e 8, por aposentação, em 01/02/2014;
Paulo Jorge Silva Sousa, Assistente Operacional, posicionado na 2.ª posição remuneratória e no nível 2, por falecimento, em 06/05/2014;
Silvestre Manuel Moleiro Lourenço, Encarregado Operacional, posicionado na 2.ª posição remuneratória e no nível 9, por aposentação, em 01/06/2014;
Sónia Conceição Alexandre Costa Estevão, Assistente Operacional, posicionada entre a 1.ª e a 2.ª posições remuneratórias e os níveis 1 e 2, por exoneração, em 01/12/2014.
6 de novembro de 2015. - O Presidente da Câmara Municipal, João Duarte Anastácio de Carvalho.
309093266