Despacho 21 960/2001 (2.ª série). - Por despachos de 8 de Outubro de 2001 do vice-reitor da Universidade de Coimbra, proferidos por delegação de competências (Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de 16 de Janeiro de 2001):
Licenciada Teresa Maria Alcobia da Silva Martins, técnica superior principal de apoio ao ensino e investigação do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade - promovida a assessora de apoio ao ensino e investigação do quadro da mesma Faculdade, com efeitos a partir da data do termo de aceitação de nomeação.
Maria Leodete da Silva Torres Monteiro, técnica de 1.ª classe de análises clínicas e de saúde pública do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade - promovida a técnica principal de análises clínicas e de saúde pública do quadro da mesma Faculdade, considerando-se exonerada do anterior lugar a partir da data do termo de aceitação de nomeação.
Maria Justina Pais Ribeiro Festas Cordeiro, Leonor Malva Salguinho e Maria Cândida da Costa Pereira dos Santos, assistentes administrativas do quadro da Faculdade de Medicina desta Universidade - promovidas a assistentes administrativas principais do quadro da mesma Faculdade, com efeitos a partir da data do termo de aceitação de nomeação.
Licenciada Alexandra Isabel Correia Mascarenhas, a desempenhar funções correspondentes a técnica superior de 2.ª classe na Faculdade de Medicina desta Universidade, em regime de contrato de trabalho a termo certo - renovado o contrato por seis meses, com efeitos a 26 de Dezembro de 2001.
Licenciada Patrícia Alexandra Soares Ribeiro, a desempenhar funções correspondentes a técnica principal na Faculdade de Medicina desta Universidade, em regime de contrato de trabalho a termo certo - renovado o contrato por seis meses, com efeitos a 26 de Dezembro de 2001.
Licenciada Cláudia Sofia Campos Moreira Duarte, a desempenhar funções correspondentes a técnica superior de 2.ª classe na Faculdade de Medicina desta Universidade, em regime de contrato de trabalho a termo certo - renovado o contrato por seis meses, com efeitos a 20 de Outubro de 2001.
(Não carecem de verificação prévia do Tribunal de Contas.)
9 de Outubro de 2001. - A Administradora, Margarida Isabel Mano Tavares Simões Lopes Marques de Almeida.