Despacho (extracto) n.º 20 880/2001 (2.ª série). - Por despacho de 17 de Julho de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de Nuno Jorge Bento da Silva Cipriano, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (20% - três horas), no período de 1 de Setembro de 2001 a 24 de Fevereiro de 2002.
Por despacho de 27 de Julho de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de:
António Manuel Quental Martins - equiparado a professor-adjunto, em regime de tempo parcial (20% - três horas), no período de 1 de Setembro de 2001 a 24 de Fevereiro de 2002.
Arménio Ferreira Bernardes - equiparado a professor-adjunto em regime de tempo parcial (60% - oito horas), no período de 1 de Agosto de 2001 a 31 de Julho de 2002.
Por despacho de 3 de Agosto de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de Diogo Pedro Ferreira Baptista, como equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002.
Por despachos de 3 de Agosto e de 7 de Setembro de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foi autorizada a contratação para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de Rafael Ferreira Silva Caldeirinha, como equiparado a professor-adjunto, em regime de dedicação exclusiva, no período de 1 de Agosto de 2001 a 31 de Julho de 2002.
Por despacho de 7 de Agosto de 2001 do presidente do Instituto Politécnico de Leiria, foram autorizadas as contratações para a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Leiria de:
Ana Sofia Patrício Pinto Lopes - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002.
Gualberto Salviano Paulo Teixeira - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de tempo parcial (20% - três horas), no período de 1 de Setembro de 2001 a 24 de Fevereiro de 2002.
Nuno Miguel Antunes Dias - equiparado a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002.
Teresa Cristina Pereira Eugénio - equiparada a assistente do 1.º triénio, em regime de exclusividade, no período de 1 de Setembro de 2001 a 31 de Agosto de 2002.
(Isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)
20 de Setembro de 2001. - O Presidente do Conselho Directivo, Nuno André Oliveira Mangas Pereira.